SIMON BUELA JOSE
Informe ejecutivo de SIMON BUELA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 31
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE SIMON BUELA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PAVILION ENERGY SPAIN SA | Apoderado | 17/11/2022 | |
PAVILION ENERGY SPAIN SA | Apoderado Mancomunado | 16/04/2021 | |
PAVILION ENERGY SPAIN SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/03/2021 | |
SUNROCK BIOPHARMA SL | Consejero | 17/04/2017 | |
PATIA EUROPE SL | Consejero Suplente | 19/02/2016 | |
QUIMATRYX SL | Consejero | 10/03/2015 | |
ONCOMATRYX BIOPHARMA SL | Consejero | 26/09/2012 | |
IBERDROLA SA | Apoderado Mancomunado | 13/03/2012 | |
CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SA | Apoderado Solidario | 21/10/2009 | |
CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SA | Apoderado Mancomunado | 21/10/2009 |
VINCULACIONES DE SIMON BUELA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SIMON BUELA JOSE
Empresa: PAVILION ENERGY SPAIN SA
Apoderado
- Lopez Prieto Alvaro
- Simon Buela Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42306 , F 202, S 8, H M 698632, I/A 17 (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-28
Empresa: IBERDROLA GENERACION SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5995 , F 43, S 8, H BI 27059, I/A 308 (06/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-48
Empresa: PAVILION ENERGY SPAIN SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39345 , F 222, S 8, H M 698632, I/A 11 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-76-28
Empresa: IBERDROLA GENERACION SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5995 , F 38, S 8, H BI 27059, I/A 302 (15/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-48
Empresa: PAVILION ENERGY SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39345 , F 221, S 8, H M 698632, I/A 10 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-46-28
Empresa: PAVILION ENERGY SPAIN SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39345 , F 221, S 8, H M 698632, I/A 10 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-46-28
Empresa: IBERDROLA SA
Apoderado
- Simon Buela Jose
- Simon Buela Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5814 , F 59, S 8, H BI 167,A , I/ 2338 (28/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-48
Empresa: IBERDROLA GENERACION TERMICA SL
Apoderado
- Simon Buela Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5794 , F 35, S 8, H BI 71949, I/A 30 (27/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-48
Empresa: IBERDROLA GENERACION ESPAÑA SA
Apoderado
- Palomar Herrero Jorge
- Palomar Herrero Jorge
- Simon Buela Jose
- Simon Buela Jose
- Simon Buela Jose
- Simon Buela Jose
- Simon Buela Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5643 , F 205, S 8, H BI 63979, I/A 86 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-48
Empresa: IBERDROLA CLIENTES SA
Apoderado
- Palomar Herrero Jorge
- Simon Buela Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5806 , F 17, S 8, H BI 63981, I/A 70 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-48
VER MAS ACTOS
Información de SIMON BUELA JOSE
Mostramos los datos de SIMON BUELA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SIMON BUELA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos