CRISAL INVERSIONES 2015 SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 29
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CRISAL INVERSIONES 2015 SICAV
Capital Social 2400000.0 Euros
Fecha de Constitución 27/08/2015
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CRISAL INVERSIONES 2015 SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CRISAL INVERSIONES 2015 SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Apoderado | 27/08/2015 | 12/01/2023 |
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Entidad Gestora | 27/08/2015 | 12/01/2023 |
BANKINTER SA | EntidDeposit | 27/08/2015 | 12/01/2023 |
Iberclear Sociedad De Gestion De Los Sistemas De R | Ent.Reg.Cont | 27/08/2015 | 12/01/2023 |
Lopez Prieto Alvaro | Consejero | 27/08/2015 | 12/01/2023 |
Lopez Yepes Pablo | Liquidador | 12/01/2023 | 12/01/2023 |
Lopez Yepes Pablo | Presidente | 27/08/2015 | 12/01/2023 |
Lopez Yepes Pablo | Consejero | 27/08/2015 | 12/01/2023 |
Palmer Arrom Andres | Vicesecretario No Consejero | 27/08/2015 | 12/01/2023 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 23/06/2016 | 12/01/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CRISAL INVERSIONES 2015 SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33825 , F 187, S 8, H M 608719, I/A 5 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33825 , F 187, S 8, H M 608719, I/A 5 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-28
- DADA DE BAJA LA SOCIEDAD EN EL REGISTRO DE LA CNMV, DONDE ESTA INSCRITA CON EL NUMERO 4263, POR RESOLUCION DE 23 DE DICIEMBRE DE 2022 Y COMO CONSECUENCIA DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33825 , F 187, S 8, H M 608719, I/A 5 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-28
Liquidador Suplente
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33825 , F 187, S 8, H M 608719, I/A 5 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33825 , F 187, S 8, H M 608719, I/A 5 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33825 , F 187, S 8, H M 608719, I/A 4 (30/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-150-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICA EL ARTICULO 9 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33825 , F 187, S 8, H M 608719, I/A 3 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-211-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33825 , F 187, S 8, H M 608719, I/A 3 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-211-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33825 , F 186, S 8, H M 608719, I/A 2 (23/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33825 , F 186, S 8, H M 608719, I/A 2 (23/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-28