LOPEZ MAYORAL MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de LOPEZ MAYORAL MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ MAYORAL MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES JOVI SA | Consejero | 28/11/2012 | 21/01/2020 |
VINCULACIONES DE LOPEZ MAYORAL MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ MAYORAL MARIA DEL PILAR
Empresa: TALLERES JOVI SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Cendrero Serrano Gloria Margarita
- Garcia Del Pozo Carmona Luis
- Lopez Mayoral Maria Del Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3220 , F 187, S 8, H M 54866, I/A 11 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-28
Empresa: TALLERES JOVI SA
Consejero
- Cendrero Serrano Gloria Margarita
- Garcia Del Pozo Carmona Luis
- Lopez Mayoral Maria Del Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3220 , F 186, S 8, H M 54866, I/A 10 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-28
Empresa: TALLERES JOVI SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Carrasco Robles Jose Luis
- Cendrero Serrano Gloria Margarita
- Garcia Del Pozo Carmona Luis
- Lopez Mayoral Maria Del Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3220 , F 186, S 8, H M 54866, I/A 8 (28/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-235-28
Información de LOPEZ MAYORAL MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de LOPEZ MAYORAL MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ MAYORAL MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos