CENDRERO SERRANO GLORIA MARGARITA
Informe ejecutivo de CENDRERO SERRANO GLORIA MARGARITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CENDRERO SERRANO GLORIA MARGARITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES JOVI SA | Secretario | 15/10/2013 | 21/01/2020 |
TALLERES JOVI SA | Consejero | 28/11/2012 | 21/01/2020 |
VINCULACIONES DE CENDRERO SERRANO GLORIA MARGARITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CENDRERO SERRANO GLORIA MARGARITA
Empresa: TALLERES JOVI SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Cendrero Serrano Gloria Margarita
- Garcia Del Pozo Carmona Luis
- Lopez Mayoral Maria Del Pilar
Presidente
Secretario
- Cendrero Serrano Gloria Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3220 , F 187, S 8, H M 54866, I/A 11 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-28
Empresa: TALLERES JOVI SA
Consejero
- Cendrero Serrano Gloria Margarita
- Garcia Del Pozo Carmona Luis
- Lopez Mayoral Maria Del Pilar
Presidente
Secretario
- Cendrero Serrano Gloria Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3220 , F 186, S 8, H M 54866, I/A 10 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-28
Empresa: TALLERES JOVI SA
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
- Cendrero Serrano Gloria Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3220 , F 186, S 8, H M 54866, I/A 9 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-28
Empresa: TALLERES JOVI SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Carrasco Robles Jose Luis
- Cendrero Serrano Gloria Margarita
- Garcia Del Pozo Carmona Luis
- Lopez Mayoral Maria Del Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3220 , F 186, S 8, H M 54866, I/A 8 (28/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-235-28
Información de CENDRERO SERRANO GLORIA MARGARITA
Mostramos los datos de CENDRERO SERRANO GLORIA MARGARITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CENDRERO SERRANO GLORIA MARGARITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos