GARCIA DEL POZO CARMONA LUIS
Informe ejecutivo de GARCIA DEL POZO CARMONA LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA DEL POZO CARMONA LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES JOVI SA | Apoderado Solidario | 22/01/2020 |
VINCULACIONES DE GARCIA DEL POZO CARMONA LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA DEL POZO CARMONA LUIS
Empresa: LACADOS LUJO SL
Administrador Solidario
- Carrasco Robles Jose Luis
- Garcia Del Pozo Carmona Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30482 , F 114, S 8, H M 548559, I/A 2 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-28
Empresa: TALLERES JOVI SA
Apoderado Solidario
- Garcia Del Pozo Carmona Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3220 , F 188, S 8, H M 54866, I/A 12 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-28
Empresa: TALLERES JOVI SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Del Pozo Carmona Luis
Consejero
- Cendrero Serrano Gloria Margarita
- Garcia Del Pozo Carmona Luis
- Lopez Mayoral Maria Del Pilar
Presidente
- Garcia Del Pozo Carmona Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3220 , F 187, S 8, H M 54866, I/A 11 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-28
Empresa: TALLERES JOVI SA
Consejero
- Cendrero Serrano Gloria Margarita
- Garcia Del Pozo Carmona Luis
- Lopez Mayoral Maria Del Pilar
Presidente
- Garcia Del Pozo Carmona Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3220 , F 186, S 8, H M 54866, I/A 10 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-28
Empresa: TALLERES JOVI SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Del Pozo Carmona Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3220 , F 186, S 8, H M 54866, I/A 10 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-28
Empresa: TALLERES JOVI SA
Consejero Delegado
- Garcia Del Pozo Carmona Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3220 , F 186, S 8, H M 54866, I/A 10 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-28
Empresa: TALLERES JOVI SA
Consejero Delegado
- Garcia Del Pozo Carmona Luis
Presidente
- Garcia Del Pozo Carmona Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3220 , F 186, S 8, H M 54866, I/A 9 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-28
Empresa: TALLERES JOVI SA
Consejero Delegado Solidario
- Carrasco Robles Jose Luis
- Garcia Del Pozo Carmona Luis
Consejero
Presidente
Secretario
- Garcia Del Pozo Carmona Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3220 , F 186, S 8, H M 54866, I/A 9 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-28
Empresa: LACADOS LUJO SL
Administrador Solidario
- Carrasco Robles Jose Luis
- Garcia Del Pozo Carmona Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30482 , F 111, S 8, H M 548559, I/A 1 (29/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-28
Empresa: TALLERES JOVI SA
Consejero Delegado Solidario
- Carrasco Robles Jose Luis
- Garcia Del Pozo Carmona Luis
Consejero
- Carrasco Robles Jose Luis
- Cendrero Serrano Gloria Margarita
- Garcia Del Pozo Carmona Luis
- Lopez Mayoral Maria Del Pilar
Presidente
Secretario
- Garcia Del Pozo Carmona Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3220 , F 186, S 8, H M 54866, I/A 8 (28/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-235-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA DEL POZO CARMONA LUIS
Mostramos los datos de GARCIA DEL POZO CARMONA LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA DEL POZO CARMONA LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos