LOPEZ GIL JAVIER
Informe ejecutivo de LOPEZ GIL JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOPEZ GIL JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO AUXILIAR DISTRIBUCION FARMACEUTICA SA | Consejero | 10/04/2024 | |
ARLANXEO BRANCH OFFICES B.V | REPR.SUCURS. | 29/01/2021 |
VINCULACIONES DE LOPEZ GIL JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ GIL JAVIER
Consejero
- Ayuso Hernandez Enrique
- Lopez Gil Javier
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5806 , F 140, S 8, H SE 28125, I/A 42 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-41
Empresa: UNNEFAME SL
Liquidador Solidario
- Del Rio Ferreiro Juan
- Lopez Gil Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39161 , F 80, S 8, H M 695701, I/A 3 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-28
Empresa: UNNEFAME SL
Consejero
Presidente
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39161 , F 80, S 8, H M 695701, I/A 3 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-28
Empresa: ARLANXEO BRANCH OFFICES B.V
REPR.SUCURS.
- Lopez Gil Javier
- Sebastian Willem Peter Van Gemert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47647 , F 87, S 8, H B 558147, I/A 1 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-08
Empresa: UNNEFAME SL
Apoderado
- Del Rio Ferreiro Juan
- Lopez Gil Javier
- Sagaseta De Ilurdoz Uranga Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39161 , F 79, S 8, H M 695701, I/A 2 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-28
Empresa: UNNEFAME SL
Consejero
Presidente
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39161 , F 77, S 8, H M 695701, I/A 1 (10/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-113-28
Empresa: ZURBANO LOOK SL
Administrador Unico
- Lopez Gil Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28440 , F 109, S 8, H M 512085, I/A 3 (04/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-89-28
Empresa: ZURBANO LOOK SL
Administrador Unico
- Lopez Gil Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28440 , F 106, S 8, H M 512085, I/A 1 (20/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-22-28
Información de LOPEZ GIL JAVIER
Mostramos los datos de LOPEZ GIL JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ GIL JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos