AYUSO HERNANDEZ ENRIQUE
Informe ejecutivo de AYUSO HERNANDEZ ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AYUSO HERNANDEZ ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO AUXILIAR DISTRIBUCION FARMACEUTICA SA | Vicepresidente | 10/04/2024 | |
CENTRO AUXILIAR DISTRIBUCION FARMACEUTICA SA | Consejero | 10/04/2024 | |
CBNK BANCO DE COLECTIVOS SA | Cons.NO Ejec | 21/12/2023 | |
UNION Y COOPERACION SA | Vicepresidente | 23/02/2023 | |
UNION Y COOPERACION SA | Consejero | 23/02/2023 | |
FEDIFAR SERVICIOS SL | Consejero | 11/12/2022 |
VINCULACIONES DE AYUSO HERNANDEZ ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AYUSO HERNANDEZ ENRIQUE
Consejero
- Ayuso Hernandez Enrique
- Lopez Gil Javier
Vicepresidente
- Ayuso Hernandez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5806 , F 140, S 8, H SE 28125, I/A 42 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-41
Empresa: BANCO CAMINOS SA
Cons.NO Ejec
- Aguilar Santamaria Jesus Maria
- Ayuso Hernandez Enrique
- Centenera Jaraba Jose Ignacio
- Torres Asensio Jose Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44402 , F 31, S 8, H M 81730, I/A 283 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-28
Empresa: UNION Y COOPERACION SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Ayuso Hernandez Enrique
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25900 , F 134, S 8, H M 97670, I/A 48 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-43-28
Empresa: FEDIFAR SERVICIOS SL
Consejero
- Ayuso Hernandez Enrique
- Echeveste Elosegui Fernando
- Sanchez Reyes Matilde
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17642 , F 170, S 8, H M 303700, I/A 7 (11/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-238-28
Empresa: BANCOFAR SA
Representante
- Ayuso Hernandez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37743 , F 92, S 8, H M 171685, I/A 278 (22/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-28
Información de AYUSO HERNANDEZ ENRIQUE
Mostramos los datos de AYUSO HERNANDEZ ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AYUSO HERNANDEZ ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos