UNNEFAME SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Poeta Joan Maragall, 56
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social UNNEFAME SL
CIF B88376686
Capital Social 60000.0 Euros
Fecha de Constitución 25/04/2019
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE UNNEFAME SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UNNEFAME SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Coves Lopez Carlos | Vicepresidente | 10/06/2019 | 26/12/2023 |
Coves Lopez Carlos | Consejero | 10/06/2019 | 26/12/2023 |
Del Rio Ferreiro Juan | Liquidador Solidario | 26/12/2023 | 26/12/2023 |
Del Rio Ferreiro Juan | Consejero | 10/06/2019 | 26/12/2023 |
Del Rio Ferreiro Juan | Apoderado | 23/12/2019 | 26/12/2023 |
Echeveste Elosegui Fernando Maria | Consejero | 10/06/2019 | 26/12/2023 |
Echeveste Elosegui Fernando Maria | Tesorero | 10/06/2019 | 26/12/2023 |
Hernandez Arce Manuel | Secretario | 10/06/2019 | 26/12/2023 |
Hernandez Arce Manuel | Consejero | 10/06/2019 | 26/12/2023 |
Lopez Gil Javier | Liquidador Solidario | 26/12/2023 | 26/12/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE UNNEFAME SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39161 , F 80, S 8, H M 695701, I/A 3 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39161 , F 80, S 8, H M 695701, I/A 3 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39161 , F 80, S 8, H M 695701, I/A 3 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-28
Consejero
Presidente
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39161 , F 80, S 8, H M 695701, I/A 3 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39161 , F 79, S 8, H M 695701, I/A 2 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-28
Consejero
Presidente
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39161 , F 77, S 8, H M 695701, I/A 1 (10/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-113-28
Dirección:C/ POETA JOAN MARAGALL 56 2 E (MADRID)
Comienzo de operaciones:25/04/19
Capital:60.000,00 Euros
Objeto social:CONSTITUIRSE COMO CENTRAL DE PAGOS DE LAS EMPRESAS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE FORMAN PARTE DE SU ACCIONARIADO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39161 , F 77, S 8, H M 695701, I/A 1 (10/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-113-28