LOPEZ GARCIA MAGENCIO
Informe ejecutivo de LOPEZ GARCIA MAGENCIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LOPEZ GARCIA MAGENCIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DRAGADOS SA | Secretario No Consejero | 25/02/2020 | |
BOSKALIS | Apoderado | 23/03/2016 | |
BOSKALIS | Repre.Fiscal | 23/03/2016 | |
BAFER SOLUCIONES DE GESTION Y TRANSPORTES SL | Apoderado | 07/06/2011 | |
BOSKALIS | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/05/2009 |
VINCULACIONES DE LOPEZ GARCIA MAGENCIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ GARCIA MAGENCIO
Empresa: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DRAGADOS SA
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
- Lopez Garcia Magencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33599 , F 123, S 8, H M 26817, I/A 98 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-28
Empresa: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DRAGADOS SA
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
- Lopez Garcia Magencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33599 , F 123, S 8, H M 26817, I/A 98 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-28
Empresa: BOSKALIS
Apoderado
- Lopez Garcia Magencio
Repre.Fiscal
- Lopez Garcia Magencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28464 , F 168, S 8, H M 450555, I/A 17 (23/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-62-28
Empresa: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DRAGADOS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Secretario No Consejero
- Lopez Garcia Magencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33599 , F 120, S 8, H M 26817, I/A 93 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-2-28
Apoderado
- Lopez Garcia Magencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27887 , F 160, S 8, H M 502600, I/A 6 (07/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-116-28
Empresa: BOSKALIS BV
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Vizcaino Juan Ramon
- Lopez Garcia Magencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25020 , F 85, S 8, H M 450555, I/A 3 (28/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-107-28
Empresa: BOSKALIS BV
Apoderado
- Garcia Vizcaino Juan Ramon
- Lopez Garcia Magencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25020 , F 85, S 8, H M 450555, I/A 3 (28/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-107-28
Información de LOPEZ GARCIA MAGENCIO
Mostramos los datos de LOPEZ GARCIA MAGENCIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ GARCIA MAGENCIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos