DIETEREN JOHANNES MATHEUS LOUIS
Informe ejecutivo de DIETEREN JOHANNES MATHEUS LOUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DIETEREN JOHANNES MATHEUS LOUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DRAGADOS SA | Consejero Delegado Solidario | 25/02/2020 | |
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DRAGADOS SA | Presidente | 25/02/2020 | |
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DRAGADOS SA | Consejero | 25/02/2020 |
VINCULACIONES DE DIETEREN JOHANNES MATHEUS LOUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIETEREN JOHANNES MATHEUS LOUIS
Empresa: BOSKALIS
Apoderado
- Dieteren Johannes Matheus Louis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28464 , F 171, S 8, H M 450555, I/A 24 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
Empresa: BOSKALIS
R.L.C.Perma.
- Dieteren Johannes Matheus Louis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28464 , F 171, S 8, H M 450555, I/A 24 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
Empresa: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DRAGADOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Berkhout Christian
- Dieteren Johannes Matheus Louis
Consejero
- Berkhout Christian
- Dieteren Johannes Matheus Louis
Presidente
- Dieteren Johannes Matheus Louis
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33599 , F 123, S 8, H M 26817, I/A 98 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-28
Empresa: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DRAGADOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Dieteren Johannes Matheus Louis
- Termijn Willem Frederik
Consejero
- Dieteren Johannes Matheus Louis
- Termijn Willem Frederik
Presidente
- Dieteren Johannes Matheus Louis
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33599 , F 123, S 8, H M 26817, I/A 98 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-28
Empresa: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DRAGADOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Dieteren Johannes Matheus Louis
- Gouwens Cornelis Huibert
Consejero
- Dieteren Johannes Matheus Louis
- Gouwens Cornelis Huibert
Presidente
- Dieteren Johannes Matheus Louis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13179 , F 115, S 8, H M 26817, I/A 92 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-120-28
Empresa: BOSKALIS
Apoderado
- Dieteren Johannes Matheus Louis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28464 , F 165, S 8, H M 450555, I/A 11 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-63-28
Empresa: BOSKALIS NEDERLAND B V
R.L.C.Perma.
- Dieteren Johannes Matheus Louis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28464 , F 164, S 8, H M 450555, I/A 10 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-63-28
Información de DIETEREN JOHANNES MATHEUS LOUIS
Mostramos los datos de DIETEREN JOHANNES MATHEUS LOUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIETEREN JOHANNES MATHEUS LOUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos