LOPEZ DOPAZO ROBERTO CARLOS
Informe ejecutivo de LOPEZ DOPAZO ROBERTO CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOPEZ DOPAZO ROBERTO CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TAR SL | Administrador Solidario | 22/11/2018 |
VINCULACIONES DE LOPEZ DOPAZO ROBERTO CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ DOPAZO ROBERTO CARLOS
Empresa: TAR SL
Administrador Solidario
- Lopez Dopazo Juan Manuel
- Lopez Dopazo Maria Del Pilar
- Lopez Dopazo Roberto Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 514 , F 28, S 8, H OR 1611, I/A 11 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-32
Empresa: OUREN RENTING SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Lopez Dopazo Aurora
- Lopez Dopazo Juan Manuel
- Lopez Dopazo Maria Del Pilar
- Lopez Dopazo Roberto Carlos
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 757 , F 136, S 8, H OR 11254, I/A 3 (14/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-138-32
Consejero Delegado Mancomunado
- Lopez Dopazo Aurora
- Lopez Dopazo Juan Manuel
- Lopez Dopazo Maria Del Pilar
- Lopez Dopazo Roberto Carlos
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 410 , F 121, S 8, H OR 3166, I/A 15 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-32
Empresa: OUREN RENTING SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Lopez Dopazo Roberto Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 757 , F 136, S 8, H OR 11254, I/A 2 (11/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-56-32
Consejero Delegado Mancomunado
- Lopez Dopazo Roberto Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 410 , F 120, S 8, H OR 3166, I/A 10 (22/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-61-32
Información de LOPEZ DOPAZO ROBERTO CARLOS
Mostramos los datos de LOPEZ DOPAZO ROBERTO CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ DOPAZO ROBERTO CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos