LOPEZ DOPAZO JUAN MANUEL
Informe ejecutivo de LOPEZ DOPAZO JUAN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LOPEZ DOPAZO JUAN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TAR SL | Administrador Solidario | 22/11/2018 | |
OUREN RENTING SL | Administrador Solidario | 14/07/2015 | |
COMERCIAL VEHICULOS INDUSTRIALES TAR SL | Administrador Solidario | 11/01/2013 | |
COMERCIAL VEHICULOS INDUSTRIALES TAR SL | Apoderado Solidario | 08/04/2011 |
VINCULACIONES DE LOPEZ DOPAZO JUAN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ DOPAZO JUAN MANUEL
Empresa: TAR SL
Administrador Solidario
- Lopez Dopazo Juan Manuel
- Lopez Dopazo Maria Del Pilar
- Lopez Dopazo Roberto Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 514 , F 28, S 8, H OR 1611, I/A 11 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-32
Empresa: TAR SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Dopazo Juan Manuel
- Lopez Dopazo Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 514 , F 28, S 8, H OR 1611, I/A 11 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-32
Empresa: OUREN RENTING SL
Administrador Solidario
- Lopez Dopazo Juan Manuel
- Lopez Dopazo Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 757 , F 136, S 8, H OR 11254, I/A 3 (14/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-138-32
Empresa: OUREN RENTING SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Lopez Dopazo Aurora
- Lopez Dopazo Juan Manuel
- Lopez Dopazo Maria Del Pilar
- Lopez Dopazo Roberto Carlos
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 757 , F 136, S 8, H OR 11254, I/A 3 (14/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-138-32
Administrador Solidario
- Lopez Dopazo Juan Manuel
- Lopez Dopazo Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 410 , F 121, S 8, H OR 3166, I/A 15 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-32
Consejero Delegado Mancomunado
- Lopez Dopazo Aurora
- Lopez Dopazo Juan Manuel
- Lopez Dopazo Maria Del Pilar
- Lopez Dopazo Roberto Carlos
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 410 , F 121, S 8, H OR 3166, I/A 15 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-32
Apoderado Solidario
- Lopez Dopazo Aurora
- Lopez Dopazo Juan Manuel
- Lopez Dopazo Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 410 , F 120, S 8, H OR 3166, I/A 12 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-81-32
Información de LOPEZ DOPAZO JUAN MANUEL
Mostramos los datos de LOPEZ DOPAZO JUAN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ DOPAZO JUAN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos