LOPEZ DOPAZO MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de LOPEZ DOPAZO MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LOPEZ DOPAZO MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TAR SL | Administrador Solidario | 22/11/2018 | |
OUREN RENTING SL | Administrador Solidario | 14/07/2015 | |
COMERCIAL VEHICULOS INDUSTRIALES TAR SL | Administrador Solidario | 11/01/2013 | |
COMERCIAL VEHICULOS INDUSTRIALES TAR SL | Apoderado Solidario | 08/04/2011 |
VINCULACIONES DE LOPEZ DOPAZO MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ DOPAZO MARIA DEL PILAR
Empresa: TAR SL
Administrador Solidario
- Lopez Dopazo Juan Manuel
- Lopez Dopazo Maria Del Pilar
- Lopez Dopazo Roberto Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 514 , F 28, S 8, H OR 1611, I/A 11 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-32
Empresa: TAR SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Dopazo Juan Manuel
- Lopez Dopazo Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 514 , F 28, S 8, H OR 1611, I/A 11 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-32
Empresa: OUREN RENTING SL
Administrador Solidario
- Lopez Dopazo Juan Manuel
- Lopez Dopazo Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 757 , F 136, S 8, H OR 11254, I/A 3 (14/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-138-32
Empresa: OUREN RENTING SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Lopez Dopazo Aurora
- Lopez Dopazo Juan Manuel
- Lopez Dopazo Maria Del Pilar
- Lopez Dopazo Roberto Carlos
Consejero
- Lopez Dopazo Aurora
- Lopez Dopazo Juan Manuel
- Lopez Dopazo Maria Cristina
- Lopez Dopazo Maria De Los Angeles
- Lopez Dopazo Maria Del Pilar
- Lopez Dopazo Roberto Carlos
Presidente
Secretario
- Lopez Dopazo Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 757 , F 136, S 8, H OR 11254, I/A 3 (14/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-138-32
Administrador Solidario
- Lopez Dopazo Juan Manuel
- Lopez Dopazo Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 410 , F 121, S 8, H OR 3166, I/A 15 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-32
Consejero Delegado Mancomunado
- Lopez Dopazo Aurora
- Lopez Dopazo Juan Manuel
- Lopez Dopazo Maria Del Pilar
- Lopez Dopazo Roberto Carlos
Consejero
- Lopez Dopazo Aurora
- Lopez Dopazo Juan Manuel
- Lopez Dopazo Maria Cristina
- Lopez Dopazo Maria De Los Angeles
- Lopez Dopazo Maria Del Pilar
- Lopez Dopazo Roberto Carlos
Presidente
Secretario
- Lopez Dopazo Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 410 , F 121, S 8, H OR 3166, I/A 15 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-32
Apoderado Solidario
- Lopez Dopazo Aurora
- Lopez Dopazo Juan Manuel
- Lopez Dopazo Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 410 , F 120, S 8, H OR 3166, I/A 12 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-81-32
Información de LOPEZ DOPAZO MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de LOPEZ DOPAZO MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ DOPAZO MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos