LOPEZ ALLOZA MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de LOPEZ ALLOZA MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LOPEZ ALLOZA MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEMON PROJECT SLP | Administrador Unico | 11/06/2021 | |
ANTOLI PARK PROMOCIONES SL | Administrador Unico | 08/08/2012 | |
ANTOLI PARK PROMOCIONES SL | Apoderado | 24/05/2012 |
VINCULACIONES DE LOPEZ ALLOZA MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ ALLOZA MARIA DEL MAR
Empresa: LEMON PROJECT SLP
Administrador Unico
- Lopez Alloza Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45488 , F 11, S 8, H B 489488, I/A 5 (11/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-116-08
Empresa: LEMON PROJECT SLP
Administrador Solidario
- Escorsell Folch Montserrat
- Lopez Alloza Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45488 , F 11, S 8, H B 489488, I/A 5 (11/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-116-08
Empresa: LEMON PROJECT SL
Administrador Solidario
- Escorsell Folch Montserrat
- Lopez Alloza Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45488 , F 8, S 8, H B 489488, I/A 4 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-08
Empresa: LEMON PROJECT SL
Administrador Solidario
- Escorsell Folch Montserrat
- Lopez Alloza Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45488 , F 7, S 8, H B 489488, I/A 1 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-150-08
Empresa: ANTOLI PARK PROMOCIONES SL
Administrador Unico
- Lopez Alloza Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32967 , F 6, S 8, H B 218385, I/A 7 (08/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-08
Empresa: ANTOLI PARK PROMOCIONES SL
Apoderado
- Lopez Alloza Alfonso
- Lopez Alloza Jose Miguel
- Lopez Alloza Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32967 , F 5, S 8, H B 218385, I/A 6 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-108-08
Información de LOPEZ ALLOZA MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de LOPEZ ALLOZA MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ ALLOZA MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos