ESCORSELL FOLCH MONTSERRAT
Informe ejecutivo de ESCORSELL FOLCH MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESCORSELL FOLCH MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGENCIA DE VERTEBRACIO RURBANA AVRA SCP | Administrador Mancomunado | 09/07/2024 |
VINCULACIONES DE ESCORSELL FOLCH MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCORSELL FOLCH MONTSERRAT
Administrador Mancomunado
- Escorsell Folch Montserrat
- Iglesias Alvarez Borja Marcelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 618312, I/A 1 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-08
Empresa: LEMON PROJECT SLP
Administrador Solidario
- Escorsell Folch Montserrat
- Lopez Alloza Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45488 , F 11, S 8, H B 489488, I/A 5 (11/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-116-08
Empresa: LEMON PROJECT SL
Administrador Solidario
- Escorsell Folch Montserrat
- Lopez Alloza Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45488 , F 8, S 8, H B 489488, I/A 4 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-08
Empresa: LEMON PROJECT SL
Administrador Solidario
- Escorsell Folch Montserrat
- Lopez Alloza Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45488 , F 7, S 8, H B 489488, I/A 1 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-150-08
Información de ESCORSELL FOLCH MONTSERRAT
Mostramos los datos de ESCORSELL FOLCH MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCORSELL FOLCH MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos