LOPEZ ALLOZA JOSE MIGUEL
Informe ejecutivo de LOPEZ ALLOZA JOSE MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ ALLOZA JOSE MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL JOE LOPEZ SL | Administrador Unico | 16/01/2023 | |
ANTOLI PARK PROMOCIONES SL | Apoderado | 24/05/2012 |
VINCULACIONES DE LOPEZ ALLOZA JOSE MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ ALLOZA JOSE MIGUEL
Empresa: KIMIKA CREA I DISSENYA SL
Liquidador
- Lopez Alloza Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35308 , F 130, S 8, H B 263132, I/A 5 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-08
Empresa: KIMIKA CREA I DISSENYA SL
Administrador Solidario
- Lopez Alloza Jose Miguel
- Tarrago Goarre Cristina
Liquidador
- Lopez Alloza Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35308 , F 130, S 8, H B 263132, I/A 5 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-08
Empresa: EL JOE LOPEZ SL
Administrador Unico
- Lopez Alloza Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48599 , F 12, S 8, H B 589550, I/A 1 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-08
Empresa: ANTOLI PARK PROMOCIONES SL
Apoderado
- Lopez Alloza Alfonso
- Lopez Alloza Jose Miguel
- Lopez Alloza Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32967 , F 5, S 8, H B 218385, I/A 6 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-108-08
Información de LOPEZ ALLOZA JOSE MIGUEL
Mostramos los datos de LOPEZ ALLOZA JOSE MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ ALLOZA JOSE MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos