LLOVERAS XAUBET MARIA LOURDES
Informe ejecutivo de LLOVERAS XAUBET MARIA LOURDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LLOVERAS XAUBET MARIA LOURDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BALUARD SA | Consejero | 11/01/2019 | 29/01/2020 |
BALUARD SA | Consejero | 05/02/2014 | 11/01/2019 |
BALUARD SA | Secretario | 29/01/2013 | 05/02/2014 |
BALUARD SA | Consejero | 29/01/2013 | 05/02/2014 |
BALUARD SA | Consejero Delegado | 29/01/2013 | 05/02/2014 |
VINCULACIONES DE LLOVERAS XAUBET MARIA LOURDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLOVERAS XAUBET MARIA LOURDES
Empresa: BALUARD SA
Consejero Delegado
Consejero
- Castellsaguer Lloveras Maria Lourdes
- Castellsaguer Ribas Jose
- Lloveras Xaubet Maria Lourdes
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33204 , F 10, S 8, H B 29899, I/A 14 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-08
Empresa: BALUARD SA
Consejero Delegado
Consejero
- Castellsaguer Lloveras Maria Lourdes
- Castellsaguer Ribas Jose
- Lloveras Xaubet Maria Lourdes
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33204 , F 9, S 8, H B 29899, I/A 13 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-08
Empresa: BALUARD SA
Consejero Delegado
Consejero
- Castellsaguer Lloveras Maria Lourdes
- Castellsaguer Ribas Jose
- Lloveras Xaubet Maria Lourdes
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33204 , F 9, S 8, H B 29899, I/A 13 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-08
Empresa: BALUARD SA
Consejero Delegado
Consejero
- Castellsaguer Lloveras Maria Lourdes
- Castellsaguer Ribas Jose
- Lloveras Xaubet Maria Lourdes
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33204 , F 7, S 8, H B 29899, I/A 11 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-30-08
Empresa: BALUARD SA
Consejero Delegado
- Castellsaguer Ribas Jose
- Lloveras Xaubet Maria Lourdes
Consejero
- Castellsaguer Lloveras Jose
- Castellsaguer Ribas Jose
- Lloveras Xaubet Maria Lourdes
Presidente
Secretario
- Lloveras Xaubet Maria Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33204 , F 7, S 8, H B 29899, I/A 11 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-30-08
Empresa: BALUARD SA
Consejero Delegado
- Castellsaguer Ribas Jose
- Lloveras Xaubet Maria Lourdes
Consejero
- Castellsaguer Lloveras Jose
- Castellsaguer Ribas Jose
- Lloveras Xaubet Maria Lourdes
Presidente
Secretario
- Lloveras Xaubet Maria Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10572 , F 155, S 8, H B 29899, I/A 9 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-08
Información de LLOVERAS XAUBET MARIA LOURDES
Mostramos los datos de LLOVERAS XAUBET MARIA LOURDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLOVERAS XAUBET MARIA LOURDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos