CASTELLSAGUER LLOVERAS MARIA LOURDES
Informe ejecutivo de CASTELLSAGUER LLOVERAS MARIA LOURDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASTELLSAGUER LLOVERAS MARIA LOURDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BALUARD SA | Administrador Unico | 29/01/2020 |
VINCULACIONES DE CASTELLSAGUER LLOVERAS MARIA LOURDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTELLSAGUER LLOVERAS MARIA LOURDES
Empresa: BALUARD SA
Administrador Unico
- Castellsaguer Lloveras Maria Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33204 , F 10, S 8, H B 29899, I/A 14 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-08
Empresa: BALUARD SA
Consejero Delegado
- Castellsaguer Lloveras Maria Lourdes
- Castellsaguer Ribas Jose
Consejero
- Castellsaguer Lloveras Maria Lourdes
- Castellsaguer Ribas Jose
- Lloveras Xaubet Maria Lourdes
Presidente
Secretario
- Castellsaguer Lloveras Maria Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33204 , F 10, S 8, H B 29899, I/A 14 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-08
Empresa: BALUARD SA
Consejero Delegado
- Castellsaguer Lloveras Maria Lourdes
- Castellsaguer Ribas Jose
Consejero
- Castellsaguer Lloveras Maria Lourdes
- Castellsaguer Ribas Jose
- Lloveras Xaubet Maria Lourdes
Presidente
Secretario
- Castellsaguer Lloveras Maria Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33204 , F 9, S 8, H B 29899, I/A 13 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-08
Empresa: BALUARD SA
Consejero Delegado
- Castellsaguer Lloveras Maria Lourdes
- Castellsaguer Ribas Jose
Consejero
- Castellsaguer Lloveras Maria Lourdes
- Castellsaguer Ribas Jose
- Lloveras Xaubet Maria Lourdes
Presidente
Secretario
- Castellsaguer Lloveras Maria Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33204 , F 9, S 8, H B 29899, I/A 13 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-08
Empresa: SISMEDE INSTALACIONES SL
Administrador Unico
- Castellsaguer Lloveras Maria Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30734 , F 163, S 8, H B 180101, I/A 5 (04/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-91-08
Empresa: BALUARD SA
Consejero Delegado
- Castellsaguer Lloveras Maria Lourdes
- Castellsaguer Ribas Jose
Consejero
- Castellsaguer Lloveras Maria Lourdes
- Castellsaguer Ribas Jose
- Lloveras Xaubet Maria Lourdes
Presidente
Secretario
- Castellsaguer Lloveras Maria Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33204 , F 7, S 8, H B 29899, I/A 11 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-30-08
Empresa: SISMEDE INSTALACIONES SL
Administrador Unico
- Castellsaguer Lloveras Maria Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30734 , F 162, S 8, H B 180101, I/A 4 (17/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-100-08
Administrador Unico
- Castellsaguer Lloveras Maria Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9680 , F 175, S 8, H B 108068, I/A 16 (17/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-100-08
Información de CASTELLSAGUER LLOVERAS MARIA LOURDES
Mostramos los datos de CASTELLSAGUER LLOVERAS MARIA LOURDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTELLSAGUER LLOVERAS MARIA LOURDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos