CASTELLSAGUER RIBAS JOSE
Informe ejecutivo de CASTELLSAGUER RIBAS JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTELLSAGUER RIBAS JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BALUARD SA | Apoderado Solidario | 10/02/2020 |
VINCULACIONES DE CASTELLSAGUER RIBAS JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTELLSAGUER RIBAS JOSE
Empresa: BALUARD SA
Apoderado Solidario
- Castellsaguer Ribas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33204 , F 10, S 8, H B 29899, I/A 15 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-08
Empresa: BALUARD SA
Consejero Delegado
- Castellsaguer Lloveras Maria Lourdes
- Castellsaguer Ribas Jose
Consejero
- Castellsaguer Lloveras Maria Lourdes
- Castellsaguer Ribas Jose
- Lloveras Xaubet Maria Lourdes
Presidente
- Castellsaguer Ribas Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33204 , F 10, S 8, H B 29899, I/A 14 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-08
Empresa: BALUARD SA
Consejero Delegado
- Castellsaguer Lloveras Maria Lourdes
- Castellsaguer Ribas Jose
Consejero
- Castellsaguer Lloveras Maria Lourdes
- Castellsaguer Ribas Jose
- Lloveras Xaubet Maria Lourdes
Presidente
- Castellsaguer Ribas Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33204 , F 9, S 8, H B 29899, I/A 13 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-08
Empresa: BALUARD SA
Consejero Delegado
- Castellsaguer Lloveras Maria Lourdes
- Castellsaguer Ribas Jose
Consejero
- Castellsaguer Lloveras Maria Lourdes
- Castellsaguer Ribas Jose
- Lloveras Xaubet Maria Lourdes
Presidente
- Castellsaguer Ribas Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33204 , F 9, S 8, H B 29899, I/A 13 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-08
Empresa: BALUARD SA
Consejero Delegado
- Castellsaguer Lloveras Maria Lourdes
- Castellsaguer Ribas Jose
Consejero
- Castellsaguer Lloveras Maria Lourdes
- Castellsaguer Ribas Jose
- Lloveras Xaubet Maria Lourdes
Presidente
- Castellsaguer Ribas Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33204 , F 7, S 8, H B 29899, I/A 11 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-30-08
Empresa: BALUARD SA
Consejero Delegado
- Castellsaguer Ribas Jose
- Lloveras Xaubet Maria Lourdes
Consejero
- Castellsaguer Lloveras Jose
- Castellsaguer Ribas Jose
- Lloveras Xaubet Maria Lourdes
Presidente
- Castellsaguer Ribas Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33204 , F 7, S 8, H B 29899, I/A 11 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-30-08
Empresa: BALUARD SA
Consejero Delegado
- Castellsaguer Ribas Jose
- Lloveras Xaubet Maria Lourdes
Consejero
- Castellsaguer Lloveras Jose
- Castellsaguer Ribas Jose
- Lloveras Xaubet Maria Lourdes
Presidente
- Castellsaguer Ribas Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10572 , F 155, S 8, H B 29899, I/A 9 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-08
Administrador Unico
- Castellsaguer Ribas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9680 , F 175, S 8, H B 108068, I/A 16 (17/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-100-08
Información de CASTELLSAGUER RIBAS JOSE
Mostramos los datos de CASTELLSAGUER RIBAS JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTELLSAGUER RIBAS JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos