LLORET PEREZ JAIME
Informe ejecutivo de LLORET PEREZ JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LLORET PEREZ JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FILANTFI SL | Apoderado | 11/02/2019 | |
FILANTFI SL | Apoderado | 19/06/2018 |
VINCULACIONES DE LLORET PEREZ JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLORET PEREZ JAIME
Empresa: DOJULIMAR SL
Administrador Solidario
- Lloret Perez Consuelo Ana
- Lloret Perez Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 68065, I/A 12 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-03
Empresa: DOJULIMAR SL
Administrador Solidario
- Lloret Perez Consuelo Ana
- Lloret Perez Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2499 , F 28, S 8, H A 68065, I/A 9 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-03
Empresa: FILANTFI SL
Apoderado
- Lloret Perez Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4118 , F 25, S 8, H A 159656, I/A 3 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-03
Empresa: FILANTFI SL
Apoderado
- Lloret Perez Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4118 , F 25, S 8, H A 159656, I/A 2 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-03
Empresa: RADIONAVES SL
Administrador Solidario
- Lloret Perez Jaime
- Sanchez Martinez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1556 , F 66, S 8, H A 19254, I/A 6 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-03
Empresa: DOJULIMAR SL
Administrador Unico
- Lloret Perez Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2499 , F 27, S 8, H A 68065, I/A 5 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-03
Empresa: RADIONAVES SL
Administrador Solidario
- Lloret Perez Jaime
- Sanchez Martinez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1556 , F 66, S 8, H A 19254, I/A 5 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-24-03
Empresa: DOJULIMAR SL
Administrador Unico
- Lloret Perez Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2499 , F 27, S 8, H A 68065, I/A 4 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-03
Empresa: DOJULIMAR SL
Consejero Delegado
- Lloret Perez Jaime
Consejero
- Lloret Perez Jaime
- Lloret Ripoll Jose
- Perez Aznar Maria Dolores
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2499 , F 27, S 8, H A 68065, I/A 4 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-03
Empresa: DOJULIMAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2499 , F 27, S 8, H A 68065, I/A 3 (23/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-5-03
VER MAS ACTOS
Información de LLORET PEREZ JAIME
Mostramos los datos de LLORET PEREZ JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLORET PEREZ JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos