LLORET PEREZ CONSUELO ANA
Informe ejecutivo de LLORET PEREZ CONSUELO ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LLORET PEREZ CONSUELO ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOJULIMAR SL | Administrador Unico | 08/07/2024 |
VINCULACIONES DE LLORET PEREZ CONSUELO ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLORET PEREZ CONSUELO ANA
Empresa: DOJULIMAR SL
Administrador Unico
- Lloret Perez Consuelo Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 68065, I/A 12 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-03
Empresa: DOJULIMAR SL
Administrador Solidario
- Lloret Perez Consuelo Ana
- Lloret Perez Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 68065, I/A 12 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-03
Empresa: DOJULIMAR SL
Administrador Solidario
- Lloret Perez Consuelo Ana
- Lloret Perez Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2499 , F 28, S 8, H A 68065, I/A 9 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-03
Empresa: DOJULIMAR SL
Administrador Unico
- Lloret Perez Consuelo Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2499 , F 28, S 8, H A 68065, I/A 9 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-03
Empresa: DOJULIMAR SL
Administrador Unico
- Lloret Perez Consuelo Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2499 , F 27, S 8, H A 68065, I/A 5 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-03
Información de LLORET PEREZ CONSUELO ANA
Mostramos los datos de LLORET PEREZ CONSUELO ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLORET PEREZ CONSUELO ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos