RADIONAVES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ab-El-Hamet, 4
Código Postal 03003
Municipio Alicante/Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social RADIONAVES SL
CIF B03830742
Capital Social 27045.54 Euros
Actividad Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes
Página Web www.radionaves.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE RADIONAVES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RADIONAVES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanchez Martinez Jose | Liquidador | 01/02/2021 | 01/02/2021 |
Sanchez Martinez Jose | Administrador Unico | 22/04/2015 | 01/02/2021 |
Lloret Perez Jaime | Administrador Solidario | 25/01/2011 | 22/04/2015 |
Sanchez Martinez Jose | Administrador Solidario | 25/01/2011 | 22/04/2015 |
Lloret Morales Melchor | Administrador Solidario | 25/01/2011 | |
Sanchez Rodriguez Jose | Administrador Solidario | 25/01/2011 |
ACTOS BORME DE RADIONAVES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1556 , F 73, S 8, H A 19254, I/A 8 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1556 , F 73, S 8, H A 19254, I/A 8 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1556 , F 73, S 8, H A 19254, I/A 8 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1556 , F 73, S 8, H A 19254, I/A 8 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-03
Capital Anterior: | 18.030,36 | Euros |
Aumento de capital: | 9.015,18 | Euros |
Capital Actual: | 27.045,54 | Euros |
Porcentaje: | 50,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1556 , F 66, S 8, H A 19254, I/A 7 (02/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-03
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1556 , F 66, S 8, H A 19254, I/A 6 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1556 , F 66, S 8, H A 19254, I/A 6 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1556 , F 66, S 8, H A 19254, I/A 6 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-03
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-186-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1556 , F 66, S 8, H A 19254, I/A 5 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-24-03