LLAMAS MORA BORJA
Informe ejecutivo de LLAMAS MORA BORJA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LLAMAS MORA BORJA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NARROW HILL INVESTMENTS SL | Apoderado Solidario | 10/07/2024 | |
ROWHILL BIDCO SL | Apoderado | 10/07/2024 | |
GLENCORE SERVICIOS CORPORATIVOS SPAIN SL | Apoderado | 06/10/2023 | |
BTG PACTUAL ESPAÑA AGENTE DE SEGUROS SL | Apoderado | 22/09/2023 | |
RAYO BIDCO SL | Apoderado | 26/05/2023 | |
JANUS RENEWABLES SL | Apoderado Solidario | 15/02/2023 | |
VAUGIRARD RENOVABLES SL | Apoderado | 04/07/2022 | |
JANUS RENEWABLES SL | Apoderado Solidario | 30/06/2022 | |
FUELCELL ENERGY SPAIN SL | Apoderado | 01/03/2022 |
VINCULACIONES DE LLAMAS MORA BORJA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLAMAS MORA BORJA
Empresa: KILKENNY INVESTMENTS SL
Apoderado
- Figueras Plaza Alfredo
- Llamas Mora Borja
- Saenz Rodriguez Juan
- Torres Gonzalo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 811865, I/A 2 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-28
Empresa: NARROW HILL INVESTMENTS SL
Apoderado Solidario
- Figueras Plaza Alfredo
- Llamas Mora Borja
- Saenz Rodriguez Juan
- Torres Gonzalo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 823714, I/A 2 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-28
Empresa: ROVERFIELD INVESTMENTS SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45135 , F 82, S 8, H M 794237, I/A 3 (06/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-28
Empresa: CLIFTON INVESTMENTS SL
Apoderado
- Figueras Plaza Alfredo
- Llamas Mora Borja
- Mora Pozancos Pablo
- Saenz Rodriguez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45198 , F 33, S 8, H M 795331, I/A 2 (22/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-188-28
Empresa: RAYO BIDCO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44542 , F 189, S 8, H M 784680, I/A 5 (26/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-103-28
Empresa: JANUS RENEWABLES SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44672 , F 30, S 8, H M 758772, I/A 8 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-28
Empresa: MORGAN HILL INVESTMENTS SL
Apoderado
- Figueras Plaza Alfredo
- Llamas Mora Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42904 , F 177, S 8, H M 758482, I/A 2 (04/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-131-28
Empresa: JANUS RENEWABLES SL
Apoderado Solidario
- Figueras Plaza Alfredo
- Llamas Mora Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42922 , F 163, S 8, H M 758772, I/A 4 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-28
Empresa: FUELCELL ENERGY SPAIN SL
Apoderado
- Figueras Plaza Alfredo
- Llamas Mora Borja
- Pablo Mora Pozancos
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38040 , F 65, S 8, H M 677215, I/A 6 (01/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-28
Información de LLAMAS MORA BORJA
Mostramos los datos de LLAMAS MORA BORJA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLAMAS MORA BORJA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos