DIEZ ARAGON JESUS
Informe ejecutivo de DIEZ ARAGON JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DIEZ ARAGON JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLENCORE SERVICIOS CORPORATIVOS SPAIN SL | Apoderado | 06/10/2023 | 29/12/2023 |
ASTURIANA DE ZINC SA | Apoderado Solidario | 13/08/2012 | |
ASTURIANA DE ZINC SA | Apoderado Mancomunado | 13/08/2012 |
VINCULACIONES DE DIEZ ARAGON JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIEZ ARAGON JESUS
Apoderado
- Diez Aragon Jesus
- Rojo Gonzalez-salas Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45135 , F 84, S 8, H M 794237, I/A 7 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Empresa: ROVERFIELD INVESTMENTS SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45135 , F 82, S 8, H M 794237, I/A 3 (06/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-28
Empresa: ASTURIANA DE ZINC SA
Apoderado Mancomunado
- Diez Aragon Jesus
- Hevia-aza Suarez Jose-manuel
Apoderado Solidario
- Diez Aragon Jesus
- Hevia-aza Suarez Jose-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2952 , F 219, S 8, H AS 25924, I/A 62 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-162-33
Información de DIEZ ARAGON JESUS
Mostramos los datos de DIEZ ARAGON JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIEZ ARAGON JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos