GIUSTI DE OLIVEIRA MAURICIO ANTONIO
Informe ejecutivo de GIUSTI DE OLIVEIRA MAURICIO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GIUSTI DE OLIVEIRA MAURICIO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RAYO BIDCO SL | Administrador Solidario | 11/01/2024 | |
DAYTONA GPCO 1 SL | Administrador Unico | 28/06/2023 | |
DATA HOLDINGS FUTURE SL | Administrador Unico | 28/06/2023 | |
RAYO BIDCO SL | Apoderado | 26/05/2023 |
VINCULACIONES DE GIUSTI DE OLIVEIRA MAURICIO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIUSTI DE OLIVEIRA MAURICIO ANTONIO
Empresa: RAYO BIDCO SL
Administrador Solidario
- Giusti De Oliveira Mauricio Antonio
- Matsumoto Glen Toshio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44542 , F 190, S 8, H M 784680, I/A 6 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-28
Empresa: RAYO BIDCO SL
Administrador Unico
- Giusti De Oliveira Mauricio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44542 , F 190, S 8, H M 784680, I/A 6 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-28
Empresa: DAYTONA GPCO 1 SL
Administrador Unico
- Giusti De Oliveira Mauricio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39137 , F 121, S 8, H M 695304, I/A 7 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-28
Empresa: DATA HOLDINGS FUTURE SL
Administrador Unico
- Giusti De Oliveira Mauricio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38744 , F 171, S 8, H M 688843, I/A 15 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-28
Empresa: RAYO BIDCO SL
Apoderado
- De Andrade Gomez Daniel
- Figueras Plaza Alfredo
- Garg Ruchika
- Giusti De Oliveira Mauricio Antonio
- Llamas Mora Borja
- Manchanda Anju Shahani
- Mehra Vrinda
- Mora Pozancos Pablo
- Sabherwal Anuj
- Sharma Harsh
- Singh Kanwatjeet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44542 , F 189, S 8, H M 784680, I/A 5 (26/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-103-28
Empresa: ALISTE INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Giusti De Oliveira Mauricio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44542 , F 189, S 8, H M 784680, I/A 3 (09/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-91-28
Información de GIUSTI DE OLIVEIRA MAURICIO ANTONIO
Mostramos los datos de GIUSTI DE OLIVEIRA MAURICIO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIUSTI DE OLIVEIRA MAURICIO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos