LEON CILLERO TEODORO
Informe ejecutivo de LEON CILLERO TEODORO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LEON CILLERO TEODORO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUANCES INVERSIONES BIOTECH SL | Secretario No Consejero | 09/06/2017 | 10/10/2019 |
ANCES BIOTECH S.G.E.I.C. SA | Secretario No Consejero | 05/04/2016 | 21/12/2017 |
ARESBANK SA | Consejero | 30/01/2014 | 01/07/2015 |
ANCES BIOTECH S.G.E.I.C. SA | Vicepresidente | 04/09/2012 | 14/04/2015 |
ANCES BIOTECH S.G.E.I.C. SA | Consejero | 04/09/2012 | 14/04/2015 |
VINCULACIONES DE LEON CILLERO TEODORO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEON CILLERO TEODORO
Empresa: SUANCES INVERSIONES BIOTECH SL
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
- Leon Cillero Teodoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36071 , F 75, S 8, H M 648178, I/A 4 (10/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-28
Empresa: ANCES BIOTECH S.G.E.I.C. SA
Presidente
Secretario No Consejero
- Leon Cillero Teodoro
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33759 , F 108, S 8, H M 435916, I/A 25 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-28
Empresa: SUANCES INVERSIONES BIOTECH SL
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
- Leon Cillero Teodoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36071 , F 70, S 8, H M 648178, I/A 1 (09/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-28
Empresa: ANCES BIOTECH S.G.E.I.C. SA
Secretario No Consejero
- Leon Cillero Teodoro
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33759 , F 107, S 8, H M 435916, I/A 23 (05/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-28
Empresa: ARESBANK SA
Consejero
- De La Cruz Gonzalez Francisco Javier
- Leon Cillero Teodoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11230 , F 123, S 8, H M 111123, I/A 296 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-128-28
Empresa: SUANFARMA BIOTECH S.G.E.I.C. SA
Consejero
- Leon Cillero Teodoro
Vicepresidente
- Leon Cillero Teodoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24252 , F 158, S 8, H M 435916, I/A 21 (14/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-74-28
Empresa: ARESBANK SA
Consejero
- Abboud Achour
- Belgasem Wail J
- De La Cruz Gonzalez Francisco Javier
- Leon Cillero Teodoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11230 , F 119, S 8, H M 111123, I/A 284 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-28
Empresa: SUANFARMA BIOTECH S.G.E.C.R. SA
Consejero
- Ara Sanz Hector
- Arocena Velez Ion
- De La Maza Arroyo Sofia
- Leon Cillero Teodoro
Presidente
Vicepresidente
- Leon Cillero Teodoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24252 , F 155, S 8, H M 435916, I/A 13 (04/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-178-28
Información de LEON CILLERO TEODORO
Mostramos los datos de LEON CILLERO TEODORO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEON CILLERO TEODORO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos