AROCENA VELEZ ION
Informe ejecutivo de AROCENA VELEZ ION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AROCENA VELEZ ION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIVIA BIOTECH SL | Apoderado Mancomunado | 01/02/2016 |
VINCULACIONES DE AROCENA VELEZ ION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AROCENA VELEZ ION
Empresa: VIVIA BIOTECH SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Arocena Velez Ion
- Lopez Descalzo Domingo
- Megia Zunzarren Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5023, L 3930, F 207, S 8, H MA114098, I/A 9 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-29
Empresa: VIVIA BIOTECH SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5023, L 3930, F 207, S 8, H MA114098, I/A 9 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-29
Empresa: SUANFARMA BIOTECH S.G.E.C.R. SA
Apoderado
- Arocena Velez Ion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24252 , F 157, S 8, H M 435916, I/A 19 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-221-28
Empresa: SUANFARMA BIOTECH S.G.E.C.R. SA
Consejero
- Arocena Velez Ion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24252 , F 157, S 8, H M 435916, I/A 19 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-221-28
Empresa: SUANFARMA BIOTECH S.G.E.C.R. SA
Consejero
- Ara Sanz Hector
- Arocena Velez Ion
- De La Maza Arroyo Sofia
- Leon Cillero Teodoro
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24252 , F 155, S 8, H M 435916, I/A 13 (04/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-178-28
Empresa: VIVIA BIOTECH SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1383 , F 58, S 8, H VA 21211, I/A 12 (01/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-47
Información de AROCENA VELEZ ION
Mostramos los datos de AROCENA VELEZ ION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AROCENA VELEZ ION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos