MEGIA ZUNZARREN DIEGO
Informe ejecutivo de MEGIA ZUNZARREN DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE MEGIA ZUNZARREN DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELMARMAREL SANTA MARIA SL | Consejero | 29/09/2023 | |
SA FAROLA DE CIUDADELA SL | Administrador Unico | 26/10/2020 | |
SA FAROLA DE CIUDADELA SL | Socio Unico | 26/10/2020 | |
ELMARMAREL ESCUELAS SL | Consejero | 23/03/2017 | |
VIVIA BIOTECH SL | Apoderado Mancomunado | 01/02/2016 | |
NEWPEN SISTEMAS SL | Administrador Unico | 12/03/2014 | |
BIOANALITICA INVERSIONES SL | Vicepresidente | 26/01/2012 | |
BIOANALITICA INVERSIONES SL | Consejero | 26/01/2012 |
VINCULACIONES DE MEGIA ZUNZARREN DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEGIA ZUNZARREN DIEGO
Consejero
- Benitez Carracedo Jose Luis
- Florez Plaza Elena
- Gonzalez Del Amo Y Lopez Maria Elvira
- Lafuente Baraza David
- Laguna Ortega Jorge
- Landaburu Gonzalez Maria-belen
- Liñan Corrochano Gloria Beatriz
- Llorente De No Casanova Rafael
- Megia Zunzarren Diego
- Muñoz-rojas Entrecanales Pablo
- Salafranca Yubero Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41405 , F 219, S 8, H M 71076, I/A 24 (29/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-28
Empresa: SA FAROLA DE CIUDADELA SL
Socio Único
- Megia Zunzarren Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18898 , F 127, S 8, H M 136042, I/A 15 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-212-28
Empresa: SA FAROLA DE CIUDADELA SL
Administrador Unico
- Megia Zunzarren Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18898 , F 126, S 8, H M 136042, I/A 13 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-212-28
Empresa: JALONI SICAV
Consejero
- Albert De La Torre Alfonso
- Lafuente Baraza David
- Megia Zunzarren Diego
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23327 , F 75, S 8, H M 418319, I/A 10 (10/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-75-28
Empresa: ELMARMAREL ESCUELAS SL
Consejero
- Astray Rodriguez Elena
- Cajigas Garcia Ines Jose Manuel
- Florez Plaza Elena
- Gomez Sanchez Valeriano
- Hernandez Alcala Maria Teresa
- Llorente De No Casanova Rafael
- Megia Zunzarren Diego
- Moreno Caballero Almudena
- Muñoz-rojas Entrecanales Pablo
- Rodriguez Palenzuela Diego
- Roson Cedron Javier
- Salafranca Yubero Guillermo
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34996 , F 33, S 8, H M 629390, I/A 4 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-28
Empresa: VIVIA BIOTECH SL
Consejero
- Ade Capital Sodical Sociedad De Capital Riesgo De
- ANCES BIOTECH S.G.E.I.C. SA
- Megia Zunzarren Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5023, L 3930, F 209, S 8, H MA114098, I/A 11 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-29
Empresa: VIVIA BIOTECH SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Arocena Velez Ion
- Lopez Descalzo Domingo
- Megia Zunzarren Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5023, L 3930, F 207, S 8, H MA114098, I/A 9 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-29
Empresa: VIVIA BIOTECH SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5023, L 3930, F 207, S 8, H MA114098, I/A 9 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-29
Empresa: ENOCH SECURITIES SL
Administrador Solidario
- Lafuente Baraza David
- Megia Zunzarren Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30652 , F 128, S 8, H M 551584, I/A 2 (25/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-125-28
Empresa: NEWPEN SISTEMAS SL
Administrador Unico
- Megia Zunzarren Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31993 , F 200, S 8, H M 575686, I/A 1 (12/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-55-28
VER MAS ACTOS
Información de MEGIA ZUNZARREN DIEGO
Mostramos los datos de MEGIA ZUNZARREN DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEGIA ZUNZARREN DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos