SUANCES INVERSIONES BIOTECH SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Einstein, 8
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SUANCES INVERSIONES BIOTECH SL
CIF B87804365
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 17/05/2017
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SUANCES INVERSIONES BIOTECH SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUANCES INVERSIONES BIOTECH SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ara Sanz Hector | Apoderado | 19/06/2017 | 07/01/2021 |
Ara Sanz Hector Francisco | Liquidador | 10/10/2019 | 07/01/2021 |
Ara Sanz Hector | Presidente | 09/06/2017 | 10/10/2019 |
Ara Sanz Hector | Consejero | 09/06/2017 | 10/10/2019 |
Leon Cillero Teodoro | Secretario No Consejero | 09/06/2017 | 10/10/2019 |
Sarobe Carricas Carlos | Representante | 09/06/2017 | 10/10/2019 |
SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA SL | Consejero | 09/06/2017 | 10/10/2019 |
Zabia De La Mata Juan | Consejero | 09/06/2017 | 10/10/2019 |
Suan Biotech Fcr De Regimen Simplificado | Socio Unico | 09/06/2017 | 04/10/2019 |
ACTOS BORME DE SUANCES INVERSIONES BIOTECH SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36071 , F 75, S 8, H M 648178, I/A 5 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-28
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36071 , F 75, S 8, H M 648178, I/A 4 (10/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36071 , F 75, S 8, H M 648178, I/A 4 (10/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-28
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36071 , F 75, S 8, H M 648178, I/A 4 (10/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36071 , F 75, S 8, H M 648178, I/A 3 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-196-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36071 , F 73, S 8, H M 648178, I/A 2 (19/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-28
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36071 , F 70, S 8, H M 648178, I/A 1 (09/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36071 , F 70, S 8, H M 648178, I/A 1 (09/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-28
Dirección:C/ EINSTEIN 8 - 3º PLANTA (ALCOBENDAS)
Comienzo de operaciones:17/05/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La Sociedad tiene por objeto la suscripción, adquisición, gestión, disfrute y enajenación de acciones, participaciones y cualesquiera otros títulos representativos de capital social de cualesquiera sociedades. Las actividades enumeradas podrán ser realizadas, ya directamente, ya indirectamente..
Duración:21.09.19
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36071 , F 70, S 8, H M 648178, I/A 1 (09/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-28