LASO SANCHEZ ANA ALICIA
Informe ejecutivo de LASO SANCHEZ ANA ALICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LASO SANCHEZ ANA ALICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POBLAESTUDIS SL | Socio Unico | 17/11/2010 | 18/12/2023 |
POBLAESTUDIS SL | Administrador Unico | 17/11/2010 | 18/12/2023 |
POBLAESTUDIS SL | Liquidador Unico | 18/12/2023 | 18/12/2023 |
POBLAFLOR SL | Administrador Solidario | 16/10/2014 | 30/07/2020 |
VINCULACIONES DE LASO SANCHEZ ANA ALICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LASO SANCHEZ ANA ALICIA
Empresa: POBLAESTUDIS SL
Liquidador Unico
- Laso Sanchez Ana Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9245, L 6528, F 62, S 8, H V 140995, I/A 3 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-46
Empresa: POBLAESTUDIS SL
Administrador Unico
- Laso Sanchez Ana Alicia
Liquidador Unico
- Laso Sanchez Ana Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9245, L 6528, F 62, S 8, H V 140995, I/A 3 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-46
Empresa: POBLAFLOR SL
Administrador Solidario
- Laso Sanchez Ana Alicia
- Laso Sanchez Laura
- Sanchez Ferriols Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5529, L 2836, F 15, S 8, H V 48654, I/A 6 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-46
Empresa: POBLAFLOR SL
Administrador Solidario
- Laso Sanchez Ana Alicia
- Sanchez Ferriols Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5529, L 2836, F 14, S 8, H V 48654, I/A 4 (16/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-203-46
Empresa: POBLAESTUDIS SL
Administrador Unico
- Laso Sanchez Ana Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9245, L 6528, F 60, S 8, H V 140995, I/A 1 (17/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-46
Empresa: POBLAESTUDIS SL
Socio Único
- Laso Sanchez Ana Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9245, L 6528, F 60, S 8, H V 140995, I/A 1 (17/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-46
Información de LASO SANCHEZ ANA ALICIA
Mostramos los datos de LASO SANCHEZ ANA ALICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LASO SANCHEZ ANA ALICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos