LASO SANCHEZ LAURA
Informe ejecutivo de LASO SANCHEZ LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LASO SANCHEZ LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NICO JULIANY SL | Apoderado Solidario | 29/07/2021 |
VINCULACIONES DE LASO SANCHEZ LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LASO SANCHEZ LAURA
Empresa: POBLAFLOR SL
Apoderado
- Laso Sanchez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5529, L 2836, F 15, S 8, H V 48654, I/A 8 (16/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-160-46
Empresa: NICO JULIANY SL
Apoderado Solidario
- Calvo Garcia Eduardo
- Laso Sanchez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46812 , F 25, S 8, H B 531720, I/A 4 (29/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-150-08
Empresa: POBLAFLOR SL
Apoderado
- Laso Sanchez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5529, L 2836, F 15, S 8, H V 48654, I/A 7 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-46
Empresa: POBLAFLOR SL
Administrador Solidario
- Laso Sanchez Ana Alicia
- Laso Sanchez Laura
- Sanchez Ferriols Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5529, L 2836, F 15, S 8, H V 48654, I/A 6 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-46
Empresa: POBLAFLOR SL
Administrador Solidario
- Laso Sanchez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5529, L 2836, F 15, S 8, H V 48654, I/A 5 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-241-46
Información de LASO SANCHEZ LAURA
Mostramos los datos de LASO SANCHEZ LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LASO SANCHEZ LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos