POBLAESTUDIS SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ GUILLERMO ROIG 41 BAJO
Código Postal 46185
Municipio La Pobla de Vallbona
Provincia Valencia
Razón Social POBLAESTUDIS SL
CIF B98296395
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Otra educación n.c.o.p.
Fecha de Constitución 01/02/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Laso Sanchez Ana Alicia
VINCULACIONES DE POBLAESTUDIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE POBLAESTUDIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Laso Sanchez Ana Alicia | Socio Unico | 17/11/2010 | 18/12/2023 |
Laso Sanchez Ana Alicia | Administrador Unico | 17/11/2010 | 18/12/2023 |
Laso Sanchez Ana Alicia | Liquidador Unico | 18/12/2023 | 18/12/2023 |
ACTOS BORME DE POBLAESTUDIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9245, L 6528, F 62, S 8, H V 140995, I/A 3 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9245, L 6528, F 62, S 8, H V 140995, I/A 3 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9245, L 6528, F 62, S 8, H V 140995, I/A 3 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9245, L 6528, F 62, S 8, H V 140995, I/A 3 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9245, L 6528, F 62, S 8, H V 140995, I/A 3 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-46
- -Toda clase de actividades relacionadas con la enseñanza no reglada. -Promoción, organización, gestión y contratación de excursiones, campamentos y actividades de ocio y tiempo libre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9245, L 6528, F 62, S 8, H V 140995, I/A 2 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-217-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2011)
CVE: BORME-B-2012-3-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9245, L 6528, F 60, S 8, H V 140995, I/A 1 (17/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9245, L 6528, F 60, S 8, H V 140995, I/A 1 (17/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-46
Dirección:C/ GUILLERMO ROIG 41 BAJO (POBLA DE VALLBONA (LA))
Comienzo de operaciones:01/02/11
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:Su objeto social lo constituye: la actividad de academia de repaso de asignaturas de educación primaria, secundaria y bachillerato
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9245, L 6528, F 60, S 8, H V 140995, I/A 1 (17/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-46