LAPUENTE FERNANDEZ JUAN PEDRO
Informe ejecutivo de LAPUENTE FERNANDEZ JUAN PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE LAPUENTE FERNANDEZ JUAN PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXOBIOPHARMA SL | Consejero | 13/02/2024 | |
EXOBIOPHARMA SL | Consejero Delegado | 13/02/2024 | |
EXOBIOPHARMA SL | Tesorero | 13/02/2024 | |
HISTOKINE FACTORY SL | Consejero | 03/10/2022 | |
READY 4 TRADING SL | Consejero | 27/07/2021 | |
PEACHES SL | Consejero | 19/01/2021 |
VINCULACIONES DE LAPUENTE FERNANDEZ JUAN PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAPUENTE FERNANDEZ JUAN PEDRO
Empresa: EXOBIOPHARMA SL
Consejero Delegado
- Lapuente Fernandez Juan Pedro
Consejero
- Bolkvadze Lasha
- Kopaliani Lasha
- Lapuente Fernandez Juan Pedro
- Zurabashvili Dubrovi Avlipi
Presidente
Secretario No Consejero
Tesorero
- Lapuente Fernandez Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46359 , F 203, S 8, H M 814267, I/A 1 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-28
Empresa: HISTOKINE FACTORY SL
Consejero
- De Gregorio Santos Juan Carlos
- Font Perez Julio
- Lapuente Fernandez Juan Pedro
- Matji De Arroquia Juan
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6100 , F 56, S 8, H BI 78845, I/A 2 (03/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-48
Empresa: READY 4 TRADING SL
Consejero
- De Gregorio Santos Juan Carlos
- Lapuente Fernandez Juan Pedro
- Vicente Garcia Echave Valentin
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36711 , F 83, S 8, H M 658010, I/A 4 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-28
Empresa: PEACHES SL
Consejero
- De Pedro Suarez Jesus
- Lapuente Fernandez Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35407 , F 184, S 8, H M 464531, I/A 21 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-28
Empresa: PROCELAB SL
Liquidador
- Lapuente Fernandez Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4388 , F 27, S 8, H Z 65068, I/A 2 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-7-50
Empresa: PROCELAB SL
Administrador Unico
- Lapuente Fernandez Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4388 , F 27, S 8, H Z 65068, I/A 2 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-7-50
Empresa: PROCELAB SL
Administrador Unico
- Lapuente Fernandez Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4388 , F 24, S 8, H Z 65068, I/A 1 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-50
Administrador Unico
- Lapuente Fernandez Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3469 , F 164, S 8, H Z 42796, I/A 6 (05/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-109-50
Empresa: LAFAL OJV SL
Liquidador
- Lapuente Fernandez Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3912 , F 93, S 8, H Z 53355, I/A 2 (09/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-50
Empresa: LAFAL OJV SL
Administrador Unico
- Lapuente Fernandez Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3912 , F 93, S 8, H Z 53355, I/A 2 (09/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-50
VER MAS ACTOS
Información de LAPUENTE FERNANDEZ JUAN PEDRO
Mostramos los datos de LAPUENTE FERNANDEZ JUAN PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAPUENTE FERNANDEZ JUAN PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos