PEACHES SL
Dirección social C/ ISABEL COLBRAND 6 - CUARTA PLANTA
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Razón Social PEACHES SL
CIF B85441020
Capital Social 5690595.0 Euros
Actividad Otras actividades sanitarias
Fecha de Constitución 16/05/2008
Página Web www.cres.com.es
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente De Gregorio Santos Juan Carlos
ORGANIGRAMA DE PEACHES SL
VINCULACIONES DE PEACHES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PEACHES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aviles Melcon Iciar | Apoderado | 31/03/2023 | |
Romero Maclino Sergio | Vicesecretario No Consejero | 11/05/2022 | |
Vicente Garcia Echave Valentin | Secretario No Consejero | 11/05/2022 | |
De Pedro Suarez Jesus | Consejero | 19/01/2021 | |
Lapuente Fernandez Juan Pedro | Consejero | 19/01/2021 | |
De Gregorio Santos Juan Carlos | Presidente | 02/10/2018 | |
De Gregorio Santos Juan Carlos | Consejero | 02/10/2018 | |
Vega Quilez Ignacio | Vicepresidente | 02/10/2018 | |
Vega Quilez Ignacio | Consejero | 02/10/2018 | |
De Gregorio Santos Juan Carlos | Apoderado | 13/04/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PEACHES SL
Capital Anterior: | 5.576.783,00 | Euros |
Aumento de capital: | 113.812,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.690.595,00 | Euros |
Porcentaje: | 2,04 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 464531, I/A 32 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-28
- Sociedades beneficiarias de la escisión: CLINICAS DE RECUPERACION DEL ESTADO SALUDABLE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42671 , F 162, S 8, H M 464531, I/A 31 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42671 , F 162, S 8, H M 464531, I/A 30 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
- Otras modificaciones estatutarias: 19. Asistencia, legitimación y representación.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42671 , F 161, S 8, H M 464531, I/A 29 (27/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-211-28
- Vuelta a presentar en soporte papel la escritura que causó la inscripción 25ª, a la que se acompaña diligencia DE 2 de agosto de 2022, se subsana, complementa y clarifica la citada inscripción, haciéndose constar que, en la reunión del consejo de administración de 25 de octubre de 2021,... ...se aceptó la dimisión del secretario del consejo DON ANGEL-MARTIN ORTIZ BUENO, pero no su CARGO DE CONSEJERO de la sociedad que se mantiene VIGENTE.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42671 , F 161, S 8, H M 464531, I/A 27 (05/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-174-28
Capital Anterior: | 4.023.738,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.553.045,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.576.783,00 | Euros |
Porcentaje: | 38,60 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42671 , F 160, S 8, H M 464531, I/A 26 (17/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-161-28
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35407 , F 194, S 8, H M 464531, I/A 25 (11/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-94-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35407 , F 194, S 8, H M 464531, I/A 25 (11/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-94-28
Capital Anterior: | 3.703.738,00 | Euros |
Aumento de capital: | 320.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.023.738,00 | Euros |
Porcentaje: | 8,64 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35407 , F 193, S 8, H M 464531, I/A 24 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-28
- a) La gestión y explotación por cualquier título, en nombre propio o por cuenta de terceros, de todo tipo de centros de salud, sanitarios, geriátricos, de medicina regenerativa y nutricional, estéticos y de residencias socio sanitarias, así como el ejercicio de la actividad sanitaria, estética o
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35407 , F 189, S 8, H M 464531, I/A 23 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-28