MATJI DE ARROQUIA JUAN
Informe ejecutivo de MATJI DE ARROQUIA JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 22
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MATJI DE ARROQUIA JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEDICINAL GARDENS SL | Consejero | 07/06/2024 | |
LAURENS COSMETICS SL | Representante | 11/10/2022 | |
HISTOKINE FACTORY SL | Consejero | 03/10/2022 | |
PROKREA BCN SL | REPR.143 RRM | 06/09/2022 | |
NUTRICION MEDICA SL | Apoderado | 05/03/2021 | |
NUTRICION MEDICA SL | Consejero | 04/03/2021 | |
NUTRICION MEDICA SL | Presidente | 04/03/2021 | |
CORLAY SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/12/2019 | |
CORLAY SL | Consejero | 05/12/2019 | |
DUNAR SRL | Apoderado | 08/11/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MATJI DE ARROQUIA JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATJI DE ARROQUIA JUAN
Empresa: MEDICINAL GARDENS SL
Consejero
- Matji De Arroquia Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 559821, I/A 12 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-114-28
Empresa: MEDICINAL GARDENS SL
Consejero
Representante
- Matji De Arroquia Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 559821, I/A 12 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-114-28
Empresa: NUTRICION MEDICA SL
Consejero
- Conde Penas Roberto
- Matji De Arroquia Juan
- Rodriguez Navarro Susana
Presidente
- Matji De Arroquia Juan
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20964 , F 81, S 8, H M 371725, I/A 14 (22/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-28
Empresa: INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- BARUMA SL
- BARUMA SL
- BARUMA SL
- BEMEPIANNI SL
- BEMEPIANNI SL
- CHIRRUS MAGNUS XX SL
- CHIRRUS MAGNUS XX SL
- Matji De Arroquia Concepcion
- Matji De Arroquia Concepcion
- Matji De Arroquia Juan
- Matji De Arroquia Pilar
- Matji Tuduri Jose Antonio
- Matji Tuduri Jose Antonio
- Matji Tuduri Jose Antonio
- Matji Tuduri Jose Antonio
- Quintana Rodrigo Ernesto
- Quintana Rodrigo Ernesto
- Quintana Rodrigo Ernesto
- Quintana Rodrigo Ernesto
Apoderado Mancomunado
- Matji De Arroquia Juan
- Matji Tuduri Jose Antonio
- Quintana Rodrigo Ernesto
Apoderado
- BARUMA SL
- Carlos Bellver Barrios
- Herraiz Costero Paulino
- Llama Riega Jose
- Matji De Arroquia Antonio
- Matji De Arroquia Concepcion
- Matji De Arroquia Juan
- Matji De Arroquia Juan
- Matji Tuduri Jose Antonio
- Matji Tuduri Jose Antonio
- Matji Tuduri Jose Antonio
- Perez Del Molino Hueso Manuel
- Quintana Rodrigo Ernesto
- Quintana Rodrigo Ernesto
- Quintana Rodrigo Ernesto
- Victoria Martinez Perez
- Ylla Roca Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1157 , F 32, S 8, H S 3076, I/A 80 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-39
Empresa: LAURENS COSMETICS SL
Consejero Delegado
Presidente
Representante
- Matji De Arroquia Juan
- Matji De Arroquia Pilar
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33523 , F 198, S 8, H M 603413, I/A 5 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-28
Empresa: HISTOKINE FACTORY SL
Consejero
- De Gregorio Santos Juan Carlos
- Font Perez Julio
- Lapuente Fernandez Juan Pedro
- Matji De Arroquia Juan
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6100 , F 56, S 8, H BI 78845, I/A 2 (03/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-48
Empresa: PROKREA BCN SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Jorge Martinez Rotllan
- Matji De Arroquia Juan
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44265 , F 209, S 8, H B 451413, I/A 5 (06/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-176-08
Empresa: PROKREA BCN SL
Consejero Delegado
Consejero
- Matji De Arroquia Juan
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44265 , F 209, S 8, H B 451413, I/A 5 (06/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-176-08
Empresa: MEDICINAL GARDENS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Representante
- Matji De Arroquia Juan
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31107 , F 91, S 8, H M 559821, I/A 8 (27/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-85-28
Empresa: DUNAR SRL
Consejero Delegado
- Matji De Arroquia Juan
Consejero
- Matji De Arroquia Concepcion
- Matji De Arroquia Juan
- Quintana Gonzalez Enrique
Presidente
- Matji De Arroquia Juan
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15801 , F 80, S 8, H M 141904, I/A 19 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-28
VER MAS ACTOS
Información de MATJI DE ARROQUIA JUAN
Mostramos los datos de MATJI DE ARROQUIA JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATJI DE ARROQUIA JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos