LANDETA ROJO JESUS
Informe ejecutivo de LANDETA ROJO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LANDETA ROJO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OTERSA OBRAS SA | Consejero | 07/04/2011 | 01/09/2014 |
VIVIENDAS DE VIZCAYA SA | Consejero | 07/04/2011 | 01/09/2014 |
VIVIENDAS DE VIZCAYA ENTIDAD CONSTRUCTORA BENEFICA | Miem.Com.Ej. | 12/04/2011 | 01/09/2014 |
OTERSA OBRAS SA | Secretario | 07/04/2011 | 29/01/2014 |
VIVIENDAS DE VIZCAYA SA | Secretario | 07/04/2011 | 29/01/2014 |
VIVIENDAS DE VIZCAYA ENTIDAD CONSTRUCTORA BENEFICA | Sec.Com.Ej. | 12/04/2011 | 29/01/2014 |
VINCULACIONES DE LANDETA ROJO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LANDETA ROJO JESUS
Miem.Com.Ej.
- Landeta Rojo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1415 , F 62, S 8, H BI 1, I/A 88 (01/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-171-48
Empresa: VIVIENDAS DE VIZCAYA SA
Consejero
- Landeta Rojo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3951 , F 217, S 8, H BI 1006,A , I/ 63 (01/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-171-48
Empresa: OTERSA OBRAS SA
Consejero
- Landeta Rojo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5122 , F 140, S 8, H BI 33024, I/A 30 (01/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-171-48
Empresa: OTERSA OBRAS SA
Secretario
- Landeta Rojo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5122 , F 140, S 8, H BI 33024, I/A 29 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-48
Empresa: VIVIENDAS DE VIZCAYA SA
Secretario
- Landeta Rojo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3951 , F 217, S 8, H BI 1006,A , I/ 62 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-48
Sec.Com.Ej.
- Landeta Rojo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1415 , F 62, S 8, H BI 1, I/A 87 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-48
Miem.Com.Ej.
Pres.Com.Ej.
Sec.Com.Ej.
- Landeta Rojo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1415 , F 59, S 8, H BI 1, I/A 86 (12/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-48
Empresa: VIVIENDAS DE VIZCAYA SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Landeta Rojo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3951 , F 207, S 8, H BI 1006,A , I/ 60 (07/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-48
Empresa: OTERSA OBRAS SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Landeta Rojo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5122 , F 139, S 8, H BI 33024, I/A 28 (07/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-48
Información de LANDETA ROJO JESUS
Mostramos los datos de LANDETA ROJO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LANDETA ROJO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos