GOMEZA OZAMIZ JUAN IGNACIO
Informe ejecutivo de GOMEZA OZAMIZ JUAN IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GOMEZA OZAMIZ JUAN IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIVIENDAS DE VIZCAYA ENTIDAD CONSTRUCTORA BENEFICA | Miem.J.Dir. | 12/04/2011 |
VINCULACIONES DE GOMEZA OZAMIZ JUAN IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZA OZAMIZ JUAN IGNACIO
Empresa: ARENONDO SL
Administrador Solidario
- Gomeza Ozamiz Juan Ignacio
- Gomeza Villa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3947 , F 77, S 8, H BI 28743, I/A 5 (23/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-165-48
Empresa: VIVIENDAS DE VIZCAYA SA
Consejero
- Gomeza Ozamiz Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3951 , F 220, S 8, H BI 1006,A , I/ 67 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-48
Miem.Com.Ej.
- Gomeza Ozamiz Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1415 , F 69, S 8, H BI 1, I/A 91 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-48
Empresa: OTERSA OBRAS SA
Consejero
- Gomeza Ozamiz Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5122 , F 143, S 8, H BI 33024, I/A 33 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-48
Empresa: YAIZA HEIGHTS SL
Administrador Solidario
- Gomeza Ozamiz Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17375 , F 175, S 8, H M 120769, I/A 14 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-148-28
Miem.Com.Ej.
Pres.Com.Ej.
Sec.Com.Ej.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1415 , F 59, S 8, H BI 1, I/A 86 (12/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-48
Miem.Com.Ej.
Pres.Com.Ej.
Sec.Com.Ej.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1415 , F 59, S 8, H BI 1, I/A 86 (12/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-48
Miem.J.Dir.
Pres.J.Dir.
Scrt.J.Dir.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1415 , F 58, S 8, H BI 1, I/A 84 (12/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-48
Miem.J.Dir.
Pres.J.Dir.
Scrt.J.Dir.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1415 , F 58, S 8, H BI 1, I/A 84 (12/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-48
Empresa: VIVIENDAS DE VIZCAYA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3951 , F 207, S 8, H BI 1006,A , I/ 60 (07/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-48
VER MAS ACTOS
Información de GOMEZA OZAMIZ JUAN IGNACIO
Mostramos los datos de GOMEZA OZAMIZ JUAN IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZA OZAMIZ JUAN IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos