DE ANGEL YAGUEZ RICARDO
Informe ejecutivo de DE ANGEL YAGUEZ RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE DE ANGEL YAGUEZ RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIVIENDAS DE VIZCAYA ENTIDAD CONSTRUCTORA BENEFICA | Miem.J.Dir. | 12/04/2011 |
VINCULACIONES DE DE ANGEL YAGUEZ RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE ANGEL YAGUEZ RICARDO
Empresa: HIRURKUN SL
Consejero Delegado
Consejero
- De Angel Martinez Irene
- De Angel Martinez Monica
- De Angel Yaguez Ricardo
- Martinez Ruiz Maria Angeles
- Salcines Gasquet Sergio
Presidente
- De Angel Yaguez Ricardo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 270 , F 65, S 8, H BI 3246,B , I/ 5 (21/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-48
Empresa: OTERSA OBRAS SA
Consejero
- De Angel Yaguez Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5122 , F 145, S 8, H BI 33024, I/A 37 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-122-48
Empresa: VIVIENDAS DE VIZCAYA SA
Consejero
- De Angel Yaguez Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3951 , F 222, S 8, H BI 1006,A , I/ 72 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-122-48
Miem.Com.Ej.
- De Angel Yaguez Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1415 , F 71, S 8, H BI 1, I/A 95 (09/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-117-48
Empresa: OTERSA OBRAS SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5122 , F 143, S 8, H BI 33024, I/A 34 (22/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-48
Miem.Com.Ej.
Pres.Com.Ej.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1415 , F 69, S 8, H BI 1, I/A 92 (22/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-48
Empresa: VIVIENDAS DE VIZCAYA SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3951 , F 221, S 8, H BI 1006,A , I/ 68 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-48
Administrador Solidario
- De Angel Martinez Irene
- De Angel Yaguez Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28262 , F 180, S 8, H M 509040, I/A 5 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CONSTRUCCIONES JUAN ANGEL BALTAR DOMINGUEZ SL
Nif:B48801740
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:De Angel Yaguez Ricardo
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE BILBAO
Número:1
Juez / Ponente:MARCOS BERMUDEZ AVILA
Fecha de Resolución:26/09/2011
Número Procedimiento Concursal:674/11
Datos Registrales:
Tomo:
3344
Libro:
0
Folio:
59
Hoja:
8-15867
Inscripción:
9
Fecha Inscripción05/12/2012
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3344 , F 59, S 8, H BI 15867, I/A 9 (05/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-241-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CONSTRUCCIONES JUAN ANGEL BALTAR DOMINGUEZ SL
Nif:B48801740
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:De Angel Yaguez Ricardo
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE BILBAO
Número:1
Juez / Ponente:MARCOS BERMUDEZ AVILA
Fecha de Resolución:26/09/2011
Número Procedimiento Concursal:674/11
Datos Registrales:
Tomo:
3344
Libro:
0
Folio:
59
Hoja:
8-15867
Inscripción:
7
Fecha Inscripción07/11/2011
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3344 , F 59, S 8, H BI 15867, I/A 7 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-48
VER MAS ACTOS
Información de DE ANGEL YAGUEZ RICARDO
Mostramos los datos de DE ANGEL YAGUEZ RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE ANGEL YAGUEZ RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos