SALCINES GASQUET SERGIO
Informe ejecutivo de SALCINES GASQUET SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE SALCINES GASQUET SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INFORMA CONSULTING SL | Socio Unico | 03/06/2024 | |
INFORMA CONSULTING COMPLIANCE SL | Apoderado | 07/09/2023 | |
INFORMA CONSULTING SL | Apoderado | 07/09/2023 | |
VILLANUEVA OPERATING SL | Representante | 03/08/2023 | |
GABINETE TECNICO TOPOGRAFICO SL | Administrador Concursal | 29/04/2021 | |
INFORMA CONSULTING SL | Apoderado | 22/12/2017 | |
GERNIKA THE MOVIE AIE | Apoderado | 28/04/2015 | |
IGUMEN DISTRIBUCIONES 06 SL | Administrador Concursal | 14/04/2011 | |
KEINU SL | Administrador Concursal | 13/04/2011 |
VINCULACIONES DE SALCINES GASQUET SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALCINES GASQUET SERGIO
Empresa: INFORMA CONSULTING SL
Socio Único
- Salcines Gasquet Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 38939, I/A 11 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-48
Empresa: INFORMA CONSULTING SL
Apoderado
- Salcines Gasquet Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4392 , F 47, S 8, H BI 38939, I/A 8 (07/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-176-48
Empresa: INFORMA CONSULTING COMPLIANCE SL
Apoderado
- Carrasco Garnica Cecilia
- Salcines Gasquet Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5246 , F 203, S 8, H BI 59333, I/A 9 (07/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-176-48
Empresa: INFORMA CONSULTING COMPLIANCE SL
Administrador Unico
- Salcines Gasquet Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5246 , F 201, S 8, H BI 59333, I/A 8 (07/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-176-48
Empresa: VILLANUEVA OPERATING SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Representante
- Hernandez Rubio Carolina
- Salcines Gasquet Sergio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32088 , F 201, S 8, H M 577487, I/A 11 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-28
Empresa: VILLANUEVA OPERATING SL
Consejero Delegado
- Fernandez Garcia Cristina
- Salcines Gasquet Sergio
- Zorrilla Suarez Manuel Maria
Consejero
- Fernandez Garcia Cristina
- Salcines Gasquet Sergio
- Zorrilla Suarez Manuel Maria
Presidente
- Salcines Gasquet Sergio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32088 , F 201, S 8, H M 577487, I/A 11 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-28
Empresa: HIRURKUN SL
Administrador Unico
- Salcines Gasquet Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 270 , F 65, S 8, H BI 3246,B , I/ 5 (21/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-48
Empresa: HIRURKUN SL
Consejero Delegado
- Salcines Gasquet Sergio
Consejero
- De Angel Martinez Irene
- De Angel Martinez Monica
- De Angel Yaguez Ricardo
- Martinez Ruiz Maria Angeles
- Salcines Gasquet Sergio
Presidente
Secretario
- Salcines Gasquet Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 270 , F 65, S 8, H BI 3246,B , I/ 5 (21/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-48
Empresa: VILLANUEVA OPERATING SL
Consejero Delegado
- Fernandez Garcia Cristina
- Salcines Gasquet Sergio
- Zorrilla Suarez Manuel Maria
Consejero
- Fernandez Garcia Cristina
- Salcines Gasquet Sergio
- Zorrilla Suarez Manuel Maria
Presidente
- Salcines Gasquet Sergio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32088 , F 200, S 8, H M 577487, I/A 10 (31/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-28
Empresa: ANDROMEDA PROJECTS SL
Consejero Delegado
- Salcines Gasquet Sergio
Consejero
- Salcines Gasquet Sergio
Presidente
- Salcines Gasquet Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2805 , F 76, S 8, H SS 39628, I/A 7 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-159-20
VER MAS ACTOS
Información de SALCINES GASQUET SERGIO
Mostramos los datos de SALCINES GASQUET SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALCINES GASQUET SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos