LANDA ARTECHE CARMELO
Informe ejecutivo de LANDA ARTECHE CARMELO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LANDA ARTECHE CARMELO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALIAXIS UTILITIES & INDUSTRY SL | Apoderado | 03/04/2012 | 11/04/2019 |
ALIAXIS UTILITIES & INDUSTRY SL | Secretario | 11/04/2019 | |
ALIAXIS UTILITIES & INDUSTRY SL | Consejero | 11/04/2019 | |
ALIAXIS IBERIA SA | Secretario | 09/02/2012 | 15/03/2019 |
ALIAXIS IBERIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/02/2012 | 15/03/2019 |
ARIETE HISPANA SL | Administrador Unico | 16/12/2009 | |
ARIETE HISPANA SL | Liquidador | 16/12/2009 | 16/12/2009 |
VINCULACIONES DE LANDA ARTECHE CARMELO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LANDA ARTECHE CARMELO
Empresa: ALIAXIS UTILITIES & INDUSTRY SL
Apoderado
- Landa Arteche Carmelo
Consejero
- Landa Arteche Carmelo
Secretario
- Landa Arteche Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39179 , F 222, S 8, H B 108494, I/A 46 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-08
Empresa: MATERIAL DE AIREACION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Landa Arteche Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1457 , F 211, S 8, H VI 3271, I/A 74 (15/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-61-01
Empresa: MATERIAL DE AIREACION SA
Presidente
Secretario
- Landa Arteche Carmelo
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1457 , F 211, S 8, H VI 3271, I/A 74 (15/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-61-01
Empresa: GLYNWED PIPE SYSTEMS IBERICA SL
Apoderado
- Landa Arteche Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39179 , F 218, S 8, H B 108494, I/A 38 (03/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-08
Empresa: GLYNWED PIPE SYSTEMS IBERICA SL
Apoderado
- Gorriaran Terreros Arturo
- Landa Arteche Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39179 , F 218, S 8, H B 108494, I/A 38 (03/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-08
Empresa: MATERIAL DE AIREACION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Landa Arteche Carmelo
Apoderado Mancomunado
Secretario
- Landa Arteche Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1457 , F 206, S 8, H VI 3271, I/A 67 (09/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-01
Empresa: ARIETE HISPANA SL
Liquidador
- Landa Arteche Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38433 , F 137, S 8, H B 326281, I/A 8 (16/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-246-08
Empresa: ARIETE HISPANA SL
Administrador Unico
- Landa Arteche Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38433 , F 137, S 8, H B 326281, I/A 8 (16/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-246-08
Información de LANDA ARTECHE CARMELO
Mostramos los datos de LANDA ARTECHE CARMELO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LANDA ARTECHE CARMELO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos