VITTORIO MAZZACANO CORRADO
Informe ejecutivo de VITTORIO MAZZACANO CORRADO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VITTORIO MAZZACANO CORRADO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALIAXIS IBERIA SA | Apoderado Mancomunado | 09/02/2012 |
VINCULACIONES DE VITTORIO MAZZACANO CORRADO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VITTORIO MAZZACANO CORRADO
Empresa: MATERIAL DE AIREACION SA
Consejero
- James Emmott Stephen
- Vittorio Mazzacano Corrado
Presidente
- Vittorio Mazzacano Corrado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1457 , F 210, S 8, H VI 3271, I/A 71 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-182-01
Empresa: MATERIAL DE AIREACION SA
Consejero
- Vittorio Mazzacano Corrado
Presidente
- Vittorio Mazzacano Corrado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1457 , F 209, S 8, H VI 3271, I/A 70 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-01
Empresa: MATERIAL DE AIREACION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Hormaeche Carcamo Jose Manuel
- Leach Colin David
- Mertens Yves
- Vittorio Mazzacano Corrado
- Zuluaga Iturri Jon
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1457 , F 206, S 8, H VI 3271, I/A 67 (09/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-01
Empresa: MATERIAL DE AIREACION SA
Consejero
- Leach Colin David
- Vittorio Mazzacano Corrado
Presidente
- Vittorio Mazzacano Corrado
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1457 , F 206, S 8, H VI 3271, I/A 66 (23/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-187-01
Información de VITTORIO MAZZACANO CORRADO
Mostramos los datos de VITTORIO MAZZACANO CORRADO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VITTORIO MAZZACANO CORRADO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos