GORRIARAN TERREROS ARTURO
Informe ejecutivo de GORRIARAN TERREROS ARTURO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GORRIARAN TERREROS ARTURO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUNDICIONES DE ELORRIO SL | Apoderado | 21/03/2017 | 25/02/2019 |
BETSAIDE SAL | Apoderado | 21/03/2017 | 29/11/2018 |
ALIAXIS UTILITIES & INDUSTRY SL | Consejero | 03/04/2012 | |
ALIAXIS UTILITIES & INDUSTRY SL | Consejero Delegado | 03/04/2012 | |
ALIAXIS UTILITIES & INDUSTRY SL | Apoderado | 03/04/2012 | |
ALIAXIS IBERIA SA | Apoderado Mancomunado | 29/04/2010 | 09/02/2012 |
ALIAXIS IBERIA SA | Secretario | 09/02/2012 | |
ALIAXIS IBERIA SA | Apoderado Mancomunado | 09/02/2012 |
VINCULACIONES DE GORRIARAN TERREROS ARTURO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GORRIARAN TERREROS ARTURO
Empresa: FUNDICIONES DE ELORRIO SL
Apoderado
- Gorriaran Terreros Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5278 , F 6, S 8, H BI 52241, I/A 19 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-48
Empresa: BETSAIDE SAL
Apoderado
- Gorriaran Terreros Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5803 , F 13, S 8, H BI 5433,A , I/ 57 (29/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-48
Empresa: FUNDICIONES DE ELORRIO SL
Apoderado
- Gorriaran Terreros Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5278 , F 4, S 8, H BI 52241, I/A 15 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-48
Empresa: FUNDICIONES DE ELORRIO SL
Apoderado
- Gorriaran Terreros Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5278 , F 3, S 8, H BI 52241, I/A 14 (21/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-61-48
Empresa: BETSAIDE SAL
Apoderado
- Gorriaran Terreros Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4214 , F 221, S 8, H BI 5433,A , I/ 54 (21/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-61-48
Empresa: GLYNWED PIPE SYSTEMS IBERICA SL
Apoderado
- Gorriaran Terreros Arturo
- Landa Arteche Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39179 , F 218, S 8, H B 108494, I/A 38 (03/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-08
Empresa: GLYNWED PIPE SYSTEMS IBERICA SL
Consejero Delegado
- Gorriaran Terreros Arturo
Consejero
- Gorriaran Terreros Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39179 , F 218, S 8, H B 108494, I/A 37 (03/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-08
Empresa: MATERIAL DE AIREACION SA
Apoderado Mancomunado
- Gorriaran Terreros Arturo
- Gorriaran Terreros Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1457 , F 206, S 8, H VI 3271, I/A 67 (09/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-01
Empresa: MATERIAL DE AIREACION SA
Secretario
- Gorriaran Terreros Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1457 , F 206, S 8, H VI 3271, I/A 67 (09/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-01
Empresa: MATERIAL DE AIREACION SA
Apoderado Mancomunado
- Gorriaran Terreros Arturo
- Gorriaran Terreros Arturo
- Hormaeche Carcamo Jose Manuel
- Hormaeche Carcamo Jose Manuel
- Zuluaga Iturri Jon
- Zuluaga Iturri Jon
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1457 , F 204, S 8, H VI 3271, I/A 65 (29/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-102-01
Información de GORRIARAN TERREROS ARTURO
Mostramos los datos de GORRIARAN TERREROS ARTURO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GORRIARAN TERREROS ARTURO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos