LAGO SANTILLAN TOMAS ALBERTO
Informe ejecutivo de LAGO SANTILLAN TOMAS ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE LAGO SANTILLAN TOMAS ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIOSAL EXPORT SL | Administrador Unico | 30/04/2013 | 03/07/2015 |
PROMOASTUR 2004 SL | Administrador Mancomunado | 29/10/2014 | |
RIOSAL EXPORT SL | Administrador Mancomunado | 30/04/2012 | 30/04/2013 |
INMOLLANES SL | Administrador Mancomunado | 24/08/2009 | |
L & F PRIMERA RED INMOBILIARIA SA | Vicepresidente | 18/05/2009 | |
L & F PRIMERA RED INMOBILIARIA SA | Consejero | 18/05/2009 |
VINCULACIONES DE LAGO SANTILLAN TOMAS ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAGO SANTILLAN TOMAS ALBERTO
Empresa: PROMOASTUR 2004 SL
Administrador Mancomunado
- Lago Santillan Tomas Alberto
- Lopez Fernandez Andres
- Redondo Bajo Julio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3228 , F 91, S 8, H AS 30586, I/A 7 (29/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-33
Empresa: RIOSAL EXPORT SL
Administrador Unico
- Lago Santillan Tomas Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3969 , F 63, S 8, H AS 43741, I/A 3 (30/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-33
Empresa: RIOSAL EXPORT SL
Administrador Mancomunado
- Carrera Santos Maria Rosario
- Lago Santillan Tomas Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3969 , F 63, S 8, H AS 43741, I/A 3 (30/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-33
Empresa: RIOSAL EXPORT SL
Administrador Mancomunado
- Carrera Santos Maria Rosario
- Lago Santillan Tomas Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3969 , F 60, S 8, H AS 43741, I/A 1 (30/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-33
Empresa: INMOLLANES SL
Administrador Mancomunado
- De Saint Palais Martinez Leopoldo
- Lago Santillan Tomas Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3247 , F 40, S 8, H AS 30857, I/A 5 (24/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-168-33
Empresa: L & F PRIMERA RED INMOBILIARIA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Lago Santillan Tomas Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21581 , F 68, S 8, H M 238943, I/A 13 (18/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-98-28
Información de LAGO SANTILLAN TOMAS ALBERTO
Mostramos los datos de LAGO SANTILLAN TOMAS ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAGO SANTILLAN TOMAS ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos