RIOSAL EXPORT SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ GUILLERMO MARCONI 266 - NAVE 3, PUENTE SECO, RO
Municipio Gijón
Provincia Asturias
Razón Social RIOSAL EXPORT SL
CIF B74325267
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco
Fecha de Constitución 26/04/2012
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Lago Santillan Tomas Alberto
VINCULACIONES DE RIOSAL EXPORT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RIOSAL EXPORT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Corriols Fernandez Juan Jose | Apoderado Mancomunado | 30/04/2012 | 03/07/2015 |
Cueva Garcia Gervasio | Apoderado Mancomunado | 30/04/2012 | 03/07/2015 |
Lago Santillan Tomas Alberto | Administrador Unico | 30/04/2013 | 03/07/2015 |
Carrera Santos Maria Rosario | Administrador Mancomunado | 30/04/2012 | 30/04/2013 |
Lago Santillan Tomas Alberto | Administrador Mancomunado | 30/04/2012 | 30/04/2013 |
ACTOS BORME DE RIOSAL EXPORT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3969 , F 63, S 8, H AS 43741, I/A 4 (03/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:RIOSAL EXPORT SL
Nif:B74325267
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:3
Juez / Ponente:CARMEN MARQUEZ JIMENEZ
Fecha de Resolución:24/04/2015
Número Procedimiento Concursal:105/2015
Datos Registrales:
Tomo:
3969
Libro:
0
Folio:
63
Hoja:
8-43741
Inscripción:
4
Fecha Inscripción03/07/2015
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3969 , F 63, S 8, H AS 43741, I/A 4 (03/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:RIOSAL EXPORT SL
Nif:B74325267
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:3
Juez / Ponente:CARMEN MARQUEZ JIMENEZ
Fecha de Resolución:24/04/2015
Número Procedimiento Concursal:105/2015
Datos Registrales:
Tomo:
3969
Libro:
0
Folio:
63
Hoja:
8-43741
Inscripción:
4
Fecha Inscripción03/07/2015
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3969 , F 63, S 8, H AS 43741, I/A 4 (03/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-33
- C/ GUILLERMO MARCONI 266 - NAVE 3, PUENTE SECO, RO (GIJON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3969 , F 63, S 8, H AS 43741, I/A 3 (30/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-33
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3969 , F 63, S 8, H AS 43741, I/A 3 (30/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3969 , F 63, S 8, H AS 43741, I/A 3 (30/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-33
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3969 , F 63, S 8, H AS 43741, I/A 3 (30/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-33
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3969 , F 61, S 8, H AS 43741, I/A 2 (30/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-33
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3969 , F 60, S 8, H AS 43741, I/A 1 (30/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-33
Dirección:LUGAR BALBONA 41, NAVE - BALBONA (SIERO)
Comienzo de operaciones:26/04/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La representación, comercialización, distribución, venta y exportación e importación de todo tipo de productos de alimentación y bebidas, tanto al por mayor como al por menor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3969 , F 60, S 8, H AS 43741, I/A 1 (30/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-33