DE SAINT PALAIS MARTINEZ LEOPOLDO
Informe ejecutivo de DE SAINT PALAIS MARTINEZ LEOPOLDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE SAINT PALAIS MARTINEZ LEOPOLDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
L & F PRIMERA RED INMOBILIARIA SA | Consejero | 27/08/2012 | 12/02/2019 |
L & F PRIMERA RED INMOBILIARIA SA | Apoderado Mancomunado | 19/07/2018 | 12/02/2019 |
L & F PRIMERA RED INMOBILIARIA SA | Vicepresidente | 06/10/2017 | 12/02/2019 |
L & F PRIMERA RED INMOBILIARIA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 06/10/2017 | 12/02/2019 |
INMOLLANES SL | Administrador Mancomunado | 24/08/2009 | |
INMOLLANES SL | Liquidador | 24/08/2009 | 24/08/2009 |
VINCULACIONES DE DE SAINT PALAIS MARTINEZ LEOPOLDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE SAINT PALAIS MARTINEZ LEOPOLDO
Empresa: L & F PRIMERA RED INMOBILIARIA SA
Apoderado Mancomunado
- De Saint Palais Martinez Leopoldo
- Gonzalez Diez Francisco Jose
- Kiddell John Edward
- Matesanz Santiago Alfonso Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30209 , F 32, S 8, H M 238943, I/A 37 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-28
Empresa: L & F PRIMERA RED INMOBILIARIA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- De Saint Palais Martinez Leopoldo
- Gonzalez Diez Francisco Jose
- Kiddell John Edward
- Matesanz Santiago Alfonso Javier
Consejero
- De Saint Palais Martinez Leopoldo
- Gonzalez Diez Francisco Jose
- Kiddell John Edward
- LF POZUELO-ARAVACA SL
- Matesanz Santiago Alfonso Javier
- Orobitg Rosello Sebastian
Presidente
Representante
Secretario
Vicepresidente
- De Saint Palais Martinez Leopoldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30209 , F 32, S 8, H M 238943, I/A 37 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-28
Empresa: L & F PRIMERA RED INMOBILIARIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- De Saint Palais Martinez Leopoldo
- Gonzalez Diez Francisco Jose
- Kiddell John Edward
- Matesanz Santiago Alfonso Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30209 , F 30, S 8, H M 238943, I/A 35 (19/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-143-28
Empresa: L & F PRIMERA RED INMOBILIARIA SA
Consejero
- De Saint Palais Martinez Leopoldo
- Matesanz Santiago Alfonso Javier
- Orobitg Rosello Sebastian
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30209 , F 27, S 8, H M 238943, I/A 31 (06/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-197-28
Empresa: L & F PRIMERA RED INMOBILIARIA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- De Saint Palais Martinez Leopoldo
- Gonzalez Diez Francisco Jose
- Kiddell John Edward
- Matesanz Santiago Alfonso Javier
Consejero
Secretario
Vicepresidente
- De Saint Palais Martinez Leopoldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30209 , F 27, S 8, H M 238943, I/A 31 (06/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-197-28
Empresa: L & F PRIMERA RED INMOBILIARIA SA
Consejero
- De Saint Palais Martinez Leopoldo
- Yela Sanz Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21581 , F 73, S 8, H M 238943, I/A 22 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-28
Empresa: INMOLLANES SL
Liquidador
- De Saint Palais Martinez Leopoldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3247 , F 40, S 8, H AS 30857, I/A 5 (24/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-168-33
Empresa: INMOLLANES SL
Administrador Mancomunado
- De Saint Palais Martinez Leopoldo
- Lago Santillan Tomas Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3247 , F 40, S 8, H AS 30857, I/A 5 (24/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-168-33
Información de DE SAINT PALAIS MARTINEZ LEOPOLDO
Mostramos los datos de DE SAINT PALAIS MARTINEZ LEOPOLDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE SAINT PALAIS MARTINEZ LEOPOLDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos