LAGO MATA MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de LAGO MATA MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 22
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE LAGO MATA MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION DE MATRICERIA SL | Apoderado | 25/01/2011 | 06/06/2024 |
GESTION DE MATRICERIA SL | Apoderado | 02/06/2010 | 06/06/2024 |
GESTION DE MATRICERIA SL | Consejero | 02/06/2010 | 06/06/2024 |
GESTION DE MATRICERIA SL | Presidente | 02/06/2010 | 06/06/2024 |
GRUPO MATRIGALSA SL | Apoderado Solidario | 07/03/2011 | 20/11/2018 |
GRUPO MATRIGALSA SL | Apoderado | 02/03/2017 | 19/11/2018 |
MATRINDUCCION SL | Apoderado | 27/03/2017 | 07/11/2018 |
MATRICERIA VIGO SL | Apoderado | 27/03/2017 | 07/11/2018 |
MATRICERIA GALEGA SL | Apoderado | 27/03/2017 | 07/11/2018 |
MATRINDUCCION SL | Apoderado | 25/01/2011 | 27/03/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE LAGO MATA MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAGO MATA MARIA DEL CARMEN
Empresa: GESTION DE MATRICERIA SL
Consejero
- Gonzalez Garcia Eusebio
- Gonzalez Penelas Patricia
- Lago Alfaya Manuel
- Lago Mata Maria Del Carmen
- Rodriguez Paz Marcos
- Rodriguez Pina Manuel
Liquidador
Presidente
- Lago Mata Maria Del Carmen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 33744, I/A 11 (06/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-36
Empresa: GRUPO MATRIGALSA SL
Apoderado
- Lago Mata Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2895, L 2895, F 221, S 8, H PO 33743, I/A 14 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-36
Empresa: MATRICERIA VIGO SL
Apoderado
- Lago Mata Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2786, L 2786, F 141, S 8, H PO 31568, I/A 10 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-36
Empresa: MATRICERIA GALEGA SL
Apoderado
- Lago Mata Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2895, L 2895, F 12, S 8, H PO 33742, I/A 11 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-36
Empresa: MATRINDUCCION SL
Apoderado
- Lago Mata Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2518, L 2518, F 164, S 8, H PO 26571, I/A 10 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-36
Empresa: MATRICERIA GALEGA SL
Apoderado
- Acuña Bacelar Rufino
- Lago Mata Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2895, L 2895, F 10, S 8, H PO 33742, I/A 9 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-36
Empresa: MATRICERIA GALEGA SL
Apoderado
- Gonzalez Penelas Patricia
- Lago Mata Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2895, L 2895, F 10, S 8, H PO 33742, I/A 9 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-36
Empresa: MATRICERIA VIGO SL
Apoderado
- Acuña Bacelar Rufino
- Lago Mata Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2786, L 2786, F 139, S 8, H PO 31568, I/A 8 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-36
Empresa: MATRICERIA VIGO SL
Apoderado
- Gonzalez Penelas Patricia
- Lago Mata Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2786, L 2786, F 139, S 8, H PO 31568, I/A 8 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-36
Empresa: MATRINDUCCION SL
Apoderado
- Acuña Bacelar Rufino
- Lago Mata Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2518, L 2518, F 162, S 8, H PO 26571, I/A 8 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-36
VER MAS ACTOS
Información de LAGO MATA MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de LAGO MATA MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAGO MATA MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos