MATRICERIA VIGO SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL A GRANXA, CALLE F, - PARALELA 3-
Municipio O Porriño
Provincia Pontevedra
Razón Social MATRICERIA VIGO SL
CIF B36912988
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE MATRICERIA VIGO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MATRICERIA VIGO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Acuña Bacela Rufino | Administrador Mancomunado | 08/03/2017 | 20/11/2018 |
Acuña Bacelar Rufino | Apoderado | 27/03/2017 | 20/11/2018 |
CLAVE MAYOR SGEIC SA | Administrador Mancomunado | 08/03/2017 | 20/11/2018 |
Lago Mata Maria Del Carmen | Apoderado | 27/03/2017 | 07/11/2018 |
Gonzalez Penelas Patricia | Apoderado | 25/06/2010 | 27/03/2017 |
Lago Mata Maria Del Carmen | Apoderado | 25/01/2011 | 27/03/2017 |
Lago Mata Maria Del Carmen | Apoderado | 25/06/2010 | 27/03/2017 |
Gonzalez Penelas Patricia | Administrador Mancomunado | 25/06/2010 | 08/03/2017 |
Lago Mata Maria Del Carmen | Administrador Mancomunado | 25/06/2010 | 08/03/2017 |
Rodriguez Paz Marcos | Administrador Mancomunado | 25/06/2010 | 08/03/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MATRICERIA VIGO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2786, L 2786, F 141, S 8, H PO 31568, I/A 11 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-36
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2786, L 2786, F 141, S 8, H PO 31568, I/A 11 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-36
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2786, L 2786, F 141, S 8, H PO 31568, I/A 10 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-36
- POLIG INDUSTRIAL A GRANXA, CALLE F, - PARALELA 3- (PORRIÑO (O))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2786, L 2786, F 141, S 8, H PO 31568, I/A 9 (12/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-139-36
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2786, L 2786, F 139, S 8, H PO 31568, I/A 8 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-36
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2786, L 2786, F 139, S 8, H PO 31568, I/A 8 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-36
- En la inscripción 7ª de la sociedad MATRICERIA VIGO SL el nombre correcto del administrador mancomunado es RUFINO ACUÑA BACELAR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2786, L 2786, F 139, S 8, H PO 31568, I/A 7 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-36
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2786, L 2786, F 139, S 8, H PO 31568, I/A 7 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-36
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2786, L 2786, F 139, S 8, H PO 31568, I/A 7 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-36
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-207-36