GRUPO MATRIGALSA SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL A GRANXA, CALLE F 3 - PARALELA 3
Municipio O Porriño
Provincia Pontevedra
Razón Social GRUPO MATRIGALSA SL
CIF B36929735
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente CLAVE MAYOR SGEIC SA
VINCULACIONES DE GRUPO MATRIGALSA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO MATRIGALSA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Acuña Bacela Rufino | Apoderado | 02/03/2017 | 20/11/2018 |
CLAVE MAYOR SGEIC SA | Presidente | 02/03/2017 | 20/11/2018 |
CLAVE MAYOR SGEIC SA | Consejero | 02/03/2017 | 20/11/2018 |
Etxalar Elizaintzin Juan Jose | Secretario No Consejero | 02/03/2017 | 20/11/2018 |
Franquet Casas Juan Carlos | Consejero | 28/03/2017 | 20/11/2018 |
Lago Mata Maria Del Carmen | Apoderado Solidario | 07/03/2011 | 20/11/2018 |
Mayo Anaut Jose Javier | Consejero | 28/03/2017 | 20/11/2018 |
Murillo Garralda Jose Ignacio | Consejero | 28/03/2017 | 20/11/2018 |
Xesgalicia Sociedad Gestora De Entidades De Invers | Consejero | 02/03/2017 | 20/11/2018 |
Lago Mata Maria Del Carmen | Apoderado | 02/03/2017 | 19/11/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GRUPO MATRIGALSA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2895, L 2895, F 221, S 8, H PO 33743, I/A 15 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-36
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2895, L 2895, F 221, S 8, H PO 33743, I/A 15 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-36
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2895, L 2895, F 221, S 8, H PO 33743, I/A 14 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-36
- POLIG INDUSTRIAL A GRANXA, CALLE F 3 - PARALELA 3 (PORRIÑO (O))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2895, L 2895, F 221, S 8, H PO 33743, I/A 13 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-137-36
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2895, L 2895, F 221, S 8, H PO 33743, I/A 12 (28/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-36
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2895, L 2895, F 221, S 8, H PO 33743, I/A 12 (28/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-36
- En la inscripción 11ª de la sociedad GRUPO MATRIGALSA SL el nombre correcto del apoderado es RUFINO ACUÑA BACELAR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2895, L 2895, F 29, S 8, H PO 33743, I/A 11 (02/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-36
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2895, L 2895, F 29, S 8, H PO 33743, I/A 11 (02/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-36
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2895, L 2895, F 29, S 8, H PO 33743, I/A 11 (02/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-36
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2895, L 2895, F 29, S 8, H PO 33743, I/A 10 (02/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-36