KLOOTS MARCO WILLEM
Informe ejecutivo de KLOOTS MARCO WILLEM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE KLOOTS MARCO WILLEM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLICKDISTRICT SPAIN SL | Presidente | 15/02/2012 | 30/01/2023 |
CLICKDISTRICT SPAIN SL | Consejero | 15/02/2012 | 30/01/2023 |
CLICKDISTRICT SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 22/03/2012 | 30/01/2023 |
CLICKDISTRICT SPAIN SL | Consejero Delegado Solidario | 23/12/2016 | 30/01/2023 |
CLICKDISTRICT SPAIN SL | Liquidador | 30/01/2023 | 30/01/2023 |
VINCULACIONES DE KLOOTS MARCO WILLEM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KLOOTS MARCO WILLEM
Empresa: CLICKDISTRICT SPAIN SL
Liquidador
- Kloots Marco Willem
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29112 , F 24, S 8, H M 524166, I/A 6 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-28
Empresa: CLICKDISTRICT SPAIN SL
Consejero Delegado Solidario
- Kloots Marco Willem
- Schaefer Arno Dominik
Consejero
- Kloots Marco Willem
- Schaefer Arno Dominik
- Van Leeuwen Arnoldus Johannes Frederik
Presidente
- Kloots Marco Willem
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29112 , F 24, S 8, H M 524166, I/A 6 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-28
Empresa: CLICKDISTRICT SPAIN SL
Consejero Delegado Solidario
- Kloots Marco Willem
- Schaefer Arno Dominik
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29112 , F 23, S 8, H M 524166, I/A 5 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-28
Empresa: CLICKDISTRICT SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Kitslaar Maximiliaan Wohlgemuth
- Kloots Marco Willem
- Van Leeuwen Arnoldus Johannes Frederik
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29112 , F 21, S 8, H M 524166, I/A 3 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-28
Empresa: CLICKDISTRICT SPAIN SL
Consejero
- Kitslaar Maximiliaan Wohlgemuth
- Kloots Marco Willem
- Van Leeuwen Arnoldus Johannes Frederik
Presidente
- Kloots Marco Willem
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29112 , F 20, S 8, H M 524166, I/A 2 (15/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-40-28
Información de KLOOTS MARCO WILLEM
Mostramos los datos de KLOOTS MARCO WILLEM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KLOOTS MARCO WILLEM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos