SCHAEFER ARNO DOMINIK
Informe ejecutivo de SCHAEFER ARNO DOMINIK
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SCHAEFER ARNO DOMINIK
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLICKDISTRICT SPAIN SL | Consejero Delegado Solidario | 23/12/2016 | 30/01/2023 |
CLICKDISTRICT SPAIN SL | Consejero | 26/03/2015 | 30/01/2023 |
VINCULACIONES DE SCHAEFER ARNO DOMINIK
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SCHAEFER ARNO DOMINIK
Empresa: CLICKDISTRICT SPAIN SL
Consejero Delegado Solidario
- Kloots Marco Willem
- Schaefer Arno Dominik
Consejero
- Kloots Marco Willem
- Schaefer Arno Dominik
- Van Leeuwen Arnoldus Johannes Frederik
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29112 , F 24, S 8, H M 524166, I/A 6 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-28
Empresa: CLICKDISTRICT SPAIN SL
Consejero Delegado Solidario
- Kloots Marco Willem
- Schaefer Arno Dominik
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29112 , F 23, S 8, H M 524166, I/A 5 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-28
Empresa: CLICKDISTRICT SPAIN SL
Consejero
- Schaefer Arno Dominik
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29112 , F 23, S 8, H M 524166, I/A 4 (26/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-65-28
Información de SCHAEFER ARNO DOMINIK
Mostramos los datos de SCHAEFER ARNO DOMINIK que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SCHAEFER ARNO DOMINIK, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos